序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 王如方 | 100% | - |
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2004-10-19 | 营业期限(有效期限、驻在期限)变更 |
经营起始日期: 2000-8-22 经营截止日期: 2004-8-21; 执照有效期限起始日期: 2000-8-22 执照有效期限截止日期: 2004-8-21; 驻在期限起始日期: 驻在期限截止日期:
|
经营起始日期: 2000-8-22 经营截止日期: 2008-8-21; 执照有效期限起始日期: 2000-8-22 执照有效期限截止日期: 2004-8-21; 驻在期限起始日期: 驻在期限截止日期:
|