序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 考拉海购(杭州)科技有限公司 | 100% | 1000.000000万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
赵昆
|
|
2 |
和富强
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2022-01-18 | 法定代表人变更 |
吕健美
|
赵昆
|
2 | 2022-01-18 | 联系电话变更 |
***********
|
***********
|
3 | 2022-01-18 | 高级管理人员备案 |
姓名: 吕健美; 证件号码: ******************; 职位: 执行董事兼总经理; [退出]姓名: 和富强; 证件号码: ******************; 职位: 监事;
|
姓名: 和富强; 证件号码: ******************; 职位: 监事;姓名: 赵昆; 证件号码: ******************; 职位: 执行董事兼总经理; [新增]
|
4 | 2021-02-03 | 高级管理人员备案 |
姓名: 冯云乐; 证件号码: ******************; 职位: 监事; [退出]姓名: 刘鹏; 证件号码: ******************; 职位: 执行董事兼总经理; [退出]
|
姓名: 吕健美; 证件号码: ******************; 职位: 执行董事兼总经理; [新增]姓名: 和富强; 证件号码: ******************; 职位: 监事; [新增]
|
5 | 2021-02-03 | 法定代表人变更 |
刘鹏
|
吕健美
|
6 | 2021-02-03 | 投资人(股权)备案 |
企业名称: 网易无尾熊(杭州)科技有限公司; 出资额: ****万; 百分比: ***%;
|
企业名称: 考拉海购(杭州)科技有限公司; 出资额: ****万; 百分比: ***%; [名称变更]
|
7 | 2019-10-28 | 高级管理人员备案 |
姓名: 张蕾; 证件号码: ******************; 职位: 执行董事兼总经理; [退出]姓名: 朱静波; 证件号码: ******************; 职位: 监事; [退出]
|
姓名: 冯云乐; 证件号码: ******************; 职位: 监事; [新增]姓名: 刘鹏; 证件号码: ******************; 职位: 执行董事兼总经理; [新增]
|
8 | 2019-10-28 | 企业联络人员、财务人员 |
原联络员姓名:徐静;原联络员固定电话:;原联络员移动电话:*********** ;原联络员电子邮箱:;原联络员身份证件类型:中华人民共和国居民身份证;原联络人员证件号码:******************;原财务负责人姓名:陈炜丽;原财务负责人固定电话:;原财务负责人移动电话:***********;原财务负责人电子邮箱:*****;原财务负责人证件名称:中华人民共和国居民身份证;原财务负责人身份证件号码:******************
|
现联络员姓名:张婧;现联络员固定电话:****-********;现联络员移动电话:*********** ;现联络员电子邮箱:*****;现联络员身份证件类型:中华人民共和国居民身份证;现联络人员证件号码:******************;现财务负责人姓名:陈炜丽;现财务负责人固定电话:;现财务负责人移动电话:***********;现财务负责人电子邮箱:*****;现财务负责人证件名称:中华人民共和国居民身份证;现财务负责人身份证件号码:******************
|
9 | 2019-10-28 | 法定代表人变更 |
张蕾
|
刘鹏
|
10 | 2018-09-04 | 住所变更 |
浙江省宁波市北仑区大碶街道坝头西路***号*号楼***C
|
浙江省宁波市北仑区大碶街道灵江路***号(仑江大厦)*幢*-*号
|