序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 俞健开 | 70% | 7.0万人民币 |
2 | 贺红惠 | 30% | 3.0万人民币 |
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2020-06-22 | 合伙人信息备案 |
姓名: 俞健开(执行事务合伙人); 出资额: *万; 百分比: **%;姓名: 俞如安; 出资额: *万; 百分比: **%; [退出]姓名: 俞维波; 出资额: *万; 百分比: **%; [退出]
|
姓名: 俞健开(执行事务合伙人); 出资额: *万; 百分比: **%;姓名: 贺红惠; 出资额: *万; 百分比: **%; [新增]
|
2 | 2017-02-08 | 换****统一社会信用代码执照 |
注册号:********59342
组织机构代码证:********
|
统一社会信用代码:9********14085K
|
3 | 2015-03-31 | 经营期限(营业期限)变更 |
营业期限: 2005-03-28 至 2015-03-27
|
营业期限: 2005-03-28 至
|
4 | 2015-03-31 | 许可经营项目变更 |
许可经营项目: 无。
|
许可经营项目:
|
5 | 2015-03-31 | 名称变更 |
宁波市北仑区大矸科鑫塑料模具厂
|
宁波市北仑区大碶科鑫塑料模具厂(普通合伙)
|
6 | 2012-04-28 | 注册号升级 |
注册号: ********026
|
注册号: ********59342
|