序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 江岳 | 26% | 26万人民币 |
2 | 吴海军 | 25% | 25万人民币 |
3 | 邹苏丽 | 17% | 17万人民币 |
4 | 范建光 | 13% | 13万人民币 |
5 | 邬明明 | 10% | 10万人民币 |
6 | 葛素萍 | 9% | 9万人民币 |
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2019-12-06 | 经营范围变更 |
卡拉OK(80)服务。
|
卡拉OK(80)服务;食品经营以及其他按法律、法规、国务院决定等规定未禁止或无需经营许可的项目和未列入地方产业****展负面清单的项目。
|
2 | 2019-04-08 | 合伙协议 |
|
合伙协议调整
|
3 | 2019-04-08 | 合伙人信息备案 |
姓名: 江岳; 出资额: **万; 百分比: **%姓名: 邹苏丽; 出资额: **万; 百分比: **%姓名: 吴海军(执行事务合伙人); 出资额: **万; 百分比: **%姓名: 范建光; 出资额: **万; 百分比: **%姓名: 刘明芳; 出资额: **万; 百分比: **% [退出]姓名: 邬明明; 出资额: **万; 百分比: **%姓名: 葛素萍; 出资额: *万; 百分比: *%
|
姓名: 江岳; 出资额: **万; 百分比: **%姓名: 吴海军(执行事务合伙人); 出资额: **万; 百分比: **%姓名: 邹苏丽; 出资额: **万; 百分比: **%姓名: 范建光; 出资额: **万; 百分比: **%姓名: 邬明明; 出资额: **万; 百分比: **%姓名: 葛素萍; 出资额: *万; 百分比: *%
|
4 | 2018-10-26 | 合伙协议 |
|
合伙协议调整
|
5 | 2018-10-26 | 合伙人信息备案 |
姓名: 吴海军(执行事务合伙人); 出资额: **万; 百分比: **%姓名: 孙百美; 出资额: **万; 百分比: **% [退出]姓名: 张国站; 出资额: **万; 百分比: **% [退出]姓名: 张奇葵; 出资额: **万; 百分比: **% [退出]姓名: 杨武军; 出资额: **万; 百分比: **% [退出]姓名: 罗立平; 出资额: **万; 百分比: **% [退出]姓名: 刘明芳; 出资额: **万; 百分比: **%
|
姓名: 江岳; 出资额: **万; 百分比: **% [新增]姓名: 邹苏丽; 出资额: **万; 百分比: **% [新增]姓名: 吴海军(执行事务合伙人); 出资额: **万; 百分比: **%姓名: 范建光; 出资额: **万; 百分比: **% [新增]姓名: 刘明芳; 出资额: **万; 百分比: **%姓名: 邬明明; 出资额: **万; 百分比: **% [新增]姓名: 葛素萍; 出资额: *万; 百分比: *% [新增]
|
6 | 2018-10-26 | 章程备案 |
|
合伙协议调整
|
7 | 2018-10-26 | 投资人(股权)备案 |
姓名: 吴海军(执行事务合伙人); 出资额: **万; 百分比: **%姓名: 孙百美; 出资额: **万; 百分比: **% [退出]姓名: 张国站; 出资额: **万; 百分比: **% [退出]姓名: 张奇葵; 出资额: **万; 百分比: **% [退出]姓名: 杨武军; 出资额: **万; 百分比: **% [退出]姓名: 罗立平; 出资额: **万; 百分比: **% [退出]姓名: 刘明芳; 出资额: **万; 百分比: **%
|
姓名: 江岳; 出资额: **万; 百分比: **% [新增]姓名: 邹苏丽; 出资额: **万; 百分比: **% [新增]姓名: 吴海军(执行事务合伙人); 出资额: **万; 百分比: **%姓名: 范建光; 出资额: **万; 百分比: **% [新增]姓名: 刘明芳; 出资额: **万; 百分比: **%姓名: 邬明明; 出资额: **万; 百分比: **% [新增]姓名: 葛素萍; 出资额: *万; 百分比: *% [新增]
|
8 | 2017-06-21 | 名称变更 |
奉化市金钟娱乐会所(普通合伙)
|
宁波奉化金钟娱乐会所(普通合伙)
|
9 | 2017-06-21 | 企业联络人员、财务人员 |
原联络员姓名:方亚娟;原联络员固定电话:********;原联络员移动电话:*********** ;原联络员电子邮箱:;原联络员身份证件类型:;原联络人员证件号码:******************;原财务负责人姓名:方亚娟;原财务负责人固定电话:********;原财务负责人移动电话:;原财务负责人电子邮箱:;原财务负责人证件名称:;原财务负责人身份证件号码:
|
现联络员姓名:吴海军;现联络员固定电话:********;现联络员移动电话:*********** ;现联络员电子邮箱:***********@***.com;现联络员身份证件类型:;现联络人员证件号码:******************;现财务负责人姓名:范银武;现财务负责人固定电话:********;现财务负责人移动电话:***********;现财务负责人电子邮箱:***********@***.com;现财务负责人证件名称:;现财务负责人身份证件号码:******************
|
10 | 2017-06-21 | 换****统一社会信用代码执照 |
注册号:*****组织机构代码证:583958260
|
统一社会信用代码:*****T
|