序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 庄秋生 | 100% | 2.000000万人民币 |
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2017-06-06 | 企业联络人员、财务人员 |
原联络员姓名:庄春生;原联络员固定电话:;原联络员移动电话:******** ;原联络员电子邮箱:********@***.com;原联络员身份证件类型:中华人民共和国居民身份证;原联络人员证件号码:********;原财务负责人姓名:庄秋生;原财务负责人固定电话:;原财务负责人移动电话:********;原财务负责人电子邮箱:********@***.com;原财务负责人证件名称:中华人民共和国居民身份证;原财务负责人身份证件号码:********
|
现联络员姓名:庄春生;现联络员固定电话:;现联络员移动电话:******** ;现联络员电子邮箱:********@***.com;现联络员身份证件类型:中华人民共和国居民身份证;现联络人员证件号码:********;现财务负责人姓名:庄秋生;现财务负责人固定电话:;现财务负责人移动电话:********;现财务负责人电子邮箱:********@***.com;现财务负责人证件名称:中华人民共和国居民身份证;现财务负责人身份证件号码:********
|
2 | 2017-06-06 | 住所(营业场所、地址)变更 |
奉化市江口街道庄家畈村
|
浙江省宁波市奉化区江口街道庄家畈村
|
3 | 2017-06-06 | 名称变更 |
奉化市秋盛生态农场
|
宁波奉化秋盛生态农场
|
4 | 2016-05-10 | 投资人(股权)备案 |
姓名: 庄春生; 出资额: *; 百分比: ***% [退出]
|
姓名: 庄秋生; 出资额: *; 百分比: ***% [新增]
|
5 | 2016-05-10 | 投资者变更 |
庄春生 [退出]
|
庄秋生 [新增]
|
6 | 2016-05-10 | 法定代表人(负责人、董事长、首席代表)变更 |
庄春生
|
庄秋生
|
7 | 2015-12-03 | 投资人(股权)备案 |
姓名: 庄秋生; 出资额: *; 百分比: ***% [退出]
|
姓名: 庄春生; 出资额: *; 百分比: ***% [新增]
|
8 | 2015-12-03 | 投资者变更 |
庄秋生 [退出]
|
庄春生 [新增]
|
9 | 2015-12-03 | 法定代表人(负责人、董事长、首席代表)变更 |
庄秋生
|
庄春生
|
10 | 2015-11-25 | 资金数额变更 |
**
|
*
|