序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 叶青峰 | 60% | 135万人民币 |
2 | 陆群莹 | 40% | 90万人民币 |
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2022-01-06 | 经营期限(营业期限)变更 |
营业期限至: 2022-10-10
|
营业期限至: 2032-10-10
|
2 | 2021-07-22 | 企业联络人员、财务人员 |
原联络员姓名:黄玲芳;原联络员固定电话:********;原联络员移动电话:*********** ;原联络员电子邮箱:;原联络员身份证件类型:;原联络人员证件号码:;原财务负责人姓名:陆群莹;原财务负责人固定电话:********;原财务负责人移动电话:;原财务负责人电子邮箱:;原财务负责人证件名称:;原财务负责人身份证件号码:
|
现联络员姓名:黄玲芳;现联络员固定电话:********;现联络员移动电话:*********** ;现联络员电子邮箱:;现联络员身份证件类型:;现联络人员证件号码:*******************;现财务负责人姓名:陆群莹;现财务负责人固定电话:********;现财务负责人移动电话:***********;现财务负责人电子邮箱:;现财务负责人证件名称:;现财务负责人身份证件号码:******************
|
3 | 2014-03-11 | 一般经营项目变更 |
一般经营项目: 轴承、五金配件、塑料制品、模具制造、加工;自营和代理货物和技术的进出口,但国家限定经营或禁止进出口的货物和技术除外。
|
一般经营项目: 轴承、五金配件、塑料制品、模具制造、加工。
|
4 | 2012-09-27 | 合伙人信息备案 |
姓名: 叶菊依; 出资额: **; 百分比: *.****% [退出]姓名: 叶青峰; 出资额: ***; 百分比: **.****%
|
姓名: 陆群莹; 出资额: **; 百分比: **% [新增]姓名: 叶青峰; 出资额: ***; 百分比: **%
|
5 | 2012-09-27 | 投资人(股权)变更 |
姓名: 叶菊依; 出资额: 10; 百分比: 4.4444% [退出]姓名: 叶青峰; 出资额: 215; 百分比: 95.5556%
|
姓名: 陆群莹; 出资额: 90; 百分比: 40% [新增]姓名: 叶青峰; 出资额: 135( - 37.2093% ); 百分比: 60%
|
6 | 2011-10-13 | 变更注册号 |
注册号: *****07
|
注册号: *****
|
7 | 2011-10-12 | 合伙人信息备案 |
姓名: 叶菊依; 出资额: **; 百分比: *.****%姓名: 叶青锋; 出资额: ***; 百分比: **.****% [退出]
|
姓名: 叶菊依; 出资额: **; 百分比: *.****%姓名: 叶青峰; 出资额: ***; 百分比: **.****% [新增]
|
8 | 2011-10-12 | 投资人(股权)变更 |
姓名: 叶菊依; 出资额: 10; 百分比: 4.4444%姓名: 叶青锋; 出资额: 215; 百分比: 95.5556% [退出]
|
姓名: 叶菊依; 出资额: 10; 百分比: 4.4444%姓名: 叶青峰; 出资额: 215; 百分比: 95.5556% [新增]
|
9 | 2011-10-12 | 住所(营业场所、地址)变更 |
住所: 掌起镇工业开****区(叶家村) 邮政编码: 315313 电话: ******** 住所所在行政区划:掌起镇
|
住所: 慈溪市掌起镇叶家村 邮政编码: 315313 电话: ******** 住所所在行政区划:掌起镇
|
10 | 2011-10-12 | 名称变更 |
慈溪市华艺轴承厂
|
慈溪市华艺轴承厂(普通合伙)
|