序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 袁旭强 | 50% | 5.0万人民币 |
2 | 袁淑静 | 50% | 5.0万人民币 |
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2020-11-02 | 经营期限(营业期限)变更 |
营业期限至: 2020-09-02
|
营业期限至: 营业期限至: 长期
|
2 | 2018-04-20 | 合伙人信息备案 |
姓名: 刘惠娣; 出资额: *万; 百分比: **% [退出]姓名: 袁旭强(执行事务合伙人); 出资额: *万; 百分比: **%
|
姓名: 袁旭强(执行事务合伙人); 出资额: *万; 百分比: **%姓名: 袁淑静; 出资额: *万; 百分比: **% [新增]
|
3 | 2017-06-28 | 投资人(股权)备案 |
姓名: 袁增富; 出资额: *万; 百分比: **% [退出]姓名: 袁旭强; 出资额: *万; 百分比: **%
|
姓名: 刘惠娣; 出资额: *万; 百分比: **% [新增]姓名: 袁旭强; 出资额: *万; 百分比: **%
|
4 | 2017-06-28 | 合伙人信息备案 |
姓名: 袁增富; 出资额: *万; 百分比: **% [退出]姓名: 袁旭强; 出资额: *万; 百分比: **%
|
姓名: 刘惠娣; 出资额: *万; 百分比: **% [新增]姓名: 袁旭强; 出资额: *万; 百分比: **%
|
5 | 2016-08-01 | 换****统一社会信用代码执照 |
注册号:********65117
组织机构代码证:********
|
统一社会信用代码:9********75223M
|
6 | 2015-07-06 | 法定代表人变更 |
执行事务合伙人:袁增富
|
执行事务合伙人:袁旭强
|
7 | 2015-07-06 | 执行人委派代表变更 |
执行事务合伙人:袁增富
|
执行事务合伙人:袁旭强
|