序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 龙港市国有资本运营有限公司 | 90% | 8055.0万人民币 |
2 | 浙江省财务开****有限责任公司 | 10% | 895.0万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
杨志嵩
|
|
2 |
陈熙和
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2022-06-01 | 投资人(股权)备案 |
企业名称: 龙港市国有资本运营有限公司; 出资额: *****万; 百分比: **%;企业名称: 浙江省财务开****有限公司; 出资额: ****万; 百分比: **%;
|
企业名称: 龙港市国有资本运营有限公司; 出资额: *****万; 百分比: **.**%;企业名称: 浙江省财务开****有限公司; 出资额: ****万; 百分比: *.**%;
|
2 | 2022-06-01 | 注册资本(金)变更 |
*****
|
*****
|
3 | 2022-01-19 | 法定代表人变更 |
王昌盛
|
杨志嵩
|
4 | 2022-01-11 | 经营范围变更 |
一般项目:实业项目投资开****经营;海涂围垦综合开****;基础设施项目投资、经营、服务和咨询;土地开****及利用;港口投资建设、仓储服务。国內贸易;供应链管理服务。道路养护;停车场经营。参与社会福利场所建设开****;参与教育、卫生、文化、体育、公益项目建设开****;保障实业项目建设开****;重点区域改造建设开****;国有资产营运、销售、租赁服务市场经营与管理服务;物业管理;房地产开****;建材、苗木销售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。
|
一般项目:实业项目投资开****经营;海涂围垦综合开****;基础设施项目投资、经营、服务和咨询;土地开****及利用;港口投资建设、仓储服务。国內贸易;供应链管理服务。道路养护;停车场经营。参与社会福利场所建设开****;参与教育、卫生、文化、体育、公益项目建设开****;保障实业项目建设开****;重点区域改造建设开****;国有资产营运、销售、租赁服务市场经营与管理服务;物业管理;建材、苗木销售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。
|
5 | 2022-01-11 | 投资人(股权)备案 |
企业名称: 龙港市国有资本运营有限公司; 出资额: ****万; 百分比: **%;企业名称: 浙江省财务开****有限公司; 出资额: ***万; 百分比: **%;
|
企业名称: 龙港市国有资本运营有限公司; 出资额: *****万; 百分比: **%;企业名称: 浙江省财务开****有限公司; 出资额: ****万; 百分比: **%;
|
6 | 2022-01-11 | 注册资本(金)变更 |
****
|
*****
|
7 | 2020-11-27 | 出资比例备案 |
企业名称: 龙港市国有资本运营有限公司; 出资额: ****万; 百分比: ***%;
|
企业名称: 浙江省财务开****有限公司; 出资额: ***万; 百分比: **%;企业名称: 龙港市国有资本运营有限公司; 出资额: ****万; 百分比: **%;
|
8 | 2020-11-27 | 企业类型变更 |
有限责任公司(国有独资)
|
有限责任公司(国有控股)
|
9 | 2020-11-27 | 住所变更 |
浙江省温州市龙港市龙跃路**号三楼、四楼
|
浙江省温州市龙港市月湖路*号内
|
10 | 2020-11-09 | 高级管理人员备案 |
姓名: 侯为孺; 证件号码: ******************; 职位: 监事; [退出]姓名: 卢彩香; 证件号码: ******************; 职位: 董事; [退出]姓名: 杨志嵩; 证件号码: ******************; 职位: 董事长兼总经理; [退出]姓名: 缪仁干; 证件号码: ******************; 职位: 董事; [退出]姓名: 薛余斌; 证件号码: ******************; 职位: 监事; [退出]姓名: 金明拯; 证件号码: ******************; 职位: 董事; [退出]姓名: 金阳春; 证件号码: ******************; 职位: 董事; [退出]姓名: 黄微微; 证件号码: ******************; 职位: 监事; [退出]姓名: 黄有珊; 证件号码: ******************; 职位: 监事; [退出]姓名: 黄立依; 证件号码: ******************; 职位: 监事; [退出]
|
姓名: 王昌盛; 证件号码: ******************; 职位: 执行董事兼总经理; [新增]姓名: 陈熙和; 证件号码: ******************; 职位: 监事; [新增]
|