序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2021-01-22 | 经营范围变更 |
基础设施建设投资、国有资产营运和管理(不含金融性业务)。
|
一般项目:以自有资金从事投资活动;自有资金投资的资产管理服务;成品油批****(不含危险化学品);机动车充电销售;机动车修理和维护;广告****布(非广播电台、电视台、报刊出版单位);住房租赁;石油制品销售(不含危险化学品);润滑油销售;汽车零配件零售;化工产品销售(不含许可类化工产品);洗车服务;机械设备租赁;保健用品(非食品)销售;日用化学产品销售;日用品销售;五金产品零售;化妆品零售;体育用品及器材零售;文具用品零售;食用农产品零售;新鲜蔬菜零售;新鲜水果零售;医用口罩零售;日用口罩(非医用)销售;劳动保护用品销售;日用百货销售;个人卫生用品销售;卫生用品和一次性使用医疗用品销售;汽车装饰用品销售;新能源汽车电附件销售;日用家电零售;日用杂品销售;家用电器销售;服装服饰零售;宠物食品及用品零售;电子元器件零售;产业用纺织制成品销售;金属包装容器及材料销售;日用玻璃制品销售(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。许可项目:成品油零售(不含危险化学品);成品油零售(限危险化学品);成品油批****(限危险化学品);食品经营(销售预包装食品);食品经营(销售散装食品);烟草制品零售;住宿服务;餐饮服务;保健食品销售(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准)。
|
2 | 2021-01-22 | 章程修正案备案 |
-
|
-
|
3 | 2020-08-26 | 投资人(股权)备案 |
企业名称: 乐清市财政局; 出资额: *****万; 百分比: ***%;
|
企业名称: 乐清市财政局; 出资额: *****万; 百分比: **%; 企业名称: 浙江省财务开****有限责任公司; 出资额: ****万; 百分比: **%;
|
4 | 2020-08-26 | 企业类型变更 |
有限责任公司(国有独资)
|
有限责任公司(国有控股)
|
5 | 2019-06-17 | 章程备案 |
-
|
-
|
6 | 2019-06-17 | 经营期限(营业期限)变更 |
营业期限至: 2052-05-26
|
营业期限至: 营业期限至: 长期
|
7 | 2019-06-17 | 企业联络人员、财务人员 |
原联络员姓名:陈卫萍;原联络员固定电话:********;原联络员移动电话:*********** ;原联络员电子邮箱:;原联络员身份证件类型:中华人民共和国居民身份证;原联络人员证件号码:******************;原财务负责人姓名:卓丽萍;原财务负责人固定电话:********;原财务负责人移动电话:***********;原财务负责人电子邮箱:;原财务负责人证件名称:中华人民共和国居民身份证;原财务负责人身份证件号码:******************
|
现联络员姓名:金加强*;现财务负责人姓名:金加强*;现联络员固定电话:********;现联络员移动电话:*********** ;现联络员电子邮箱:;现联络员身份证件类型:中华人民共和国居民身份证;现联络人员证件号码:******************;现财务负责人固定电话:********;现财务负责人移动电话:***********;现财务负责人电子邮箱:;现财务负责人证件名称:中华人民共和国居民身份证;现财务负责人身份证件号码:******************
|
8 | 2019-06-17 | 法定代表人变更 |
廖凯敏
|
金加强
|
9 | 2019-06-17 | 高级管理人员备案 |
姓名: 包建信; 证件号码: ******************; 职位: 董事;姓名: 卓丽萍; 证件号码: ******************; 职位: 董事;姓名: 廖凯敏; 证件号码: *****************x; 职位: 董事长兼总经理;姓名: 张春光; 证件号码: ******************; 职位: 监事;姓名: 李赟; 证件号码: ******************; 职位: 监事;姓名: 林贤柱; 证件号码: ******************; 职位: 董事;姓名: 钱乐洋; 证件号码: ******************; 职位: 执行监事;姓名: 陈爱平; 证件号码: ******************; 职位: 监事;姓名: 陈赛; 证件号码: ******************; 职位: 监事;
|
姓名: 金加强*;姓名: 应裕双;姓名: 蔡方永;姓名: 朱舜双;姓名: 鲍芦伟;姓名: 葛学术;姓名: 胡旭;姓名: 朱芳燕; 证件号码: ******************; 职位: 董事; 证件号码: ******************; 职位: 监事会主席; 证件号码: ******************; 职位: 监事; 证件号码: ******************; 职位: 监事; 证件号码: ******************; 职位: 监事; 证件号码: ******************; 职位: 董事; 证件号码: ******************; 职位: 董事长兼总经理; 证件号码: ******************; 职位: 监事;
|
10 | 2017-04-20 | 高级管理人员备案 |
姓名: 包建信; 证件号码: ******************; 职位: 董事 姓名: 卓丽萍; 证件号码: ******************; 职位: 董事 姓名: 张春光; 证件号码: ******************; 职位: 监事 姓名: 李赟; 证件号码: ******************; 职位: 监事 姓名: 林贤柱; 证件号码: ******************; 职位: 董事 姓名: 王友闻; 证件号码: ******************; 职位: 董事长兼总经理 姓名: 钱乐洋; 证件号码: ******************; 职位: 执行监事 姓名: 陈爱平; 证件号码: ******************; 职位: 监事 姓名: 陈赛; 证件号码: ******************; 职位: 监事
|
姓名: 包建信; 证件号码: ******************; 职位: 董事 姓名: 卓丽萍; 证件号码: ******************; 职位: 董事 姓名: 廖凯敏; 证件号码: *****************x; 职位: 董事长兼总经理 姓名: 张春光; 证件号码: ******************; 职位: 监事 姓名: 李赟; 证件号码: ******************; 职位: 监事 姓名: 林贤柱; 证件号码: ******************; 职位: 董事 姓名: 钱乐洋; 证件号码: ******************; 职位: 执行监事 姓名: 陈爱平; 证件号码: ******************; 职位: 监事 姓名: 陈赛; 证件号码: ******************; 职位: 监事
|