序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 何建宇 | 98.66667% | 148.0万人民币 |
2 | 邵苏苏 | 1.33333% | 2.0万人民币 |
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2016-04-12 | 换****统一社会信用代码执照 |
注册号:*****
组织机构代码证:704324978
|
统一社会信用代码:*****3
|
2 | 2013-03-21 | 许可经营项目变更 |
许可经营项目: 三级普通机动车驾驶员培训(C1)(道路运输经营许可证有效期至2012年10月11日)。
|
许可经营项目: 三级普通机动车驾驶员培训(C1)(在道路运输经营许可证有效期内经营)。
|
3 | 2011-06-13 | 集团编号升级 |
注册号:*****83
|
注册号:*****
|
4 | 2011-06-13 | 变更注册号 |
注册号: *****83
|
注册号: *****
|
5 | 2011-06-08 | 许可经营项目变更 |
许可经营项目:
|
许可经营项目: 三级普通机动车驾驶员培训(C1)(道路运输经营许可证有效期至2012年10月11日)。
|
6 | 2011-06-08 | 住所(营业场所、地址)变更 |
住所: 温州市杨府山路42号对面 邮政编码: 325003 电话: 8350352住所所在行政区划:温州市鹿城区
|
住所: 温州市杨府山路15号 邮政编码: 325003 电话: 8350352住所所在行政区划:温州市鹿城区
|
7 | 2011-06-08 | 一般经营项目变更 |
一般经营项目: 机动车驾驶员培训。
|
一般经营项目:
|
8 | 2001-07-27 | 投资人(股权)变更 |
无
|
姓名: 何建宇; 性别: 男; 住所: 市; 证件名称: 身份证; 证件号码: 3; 出资额: 148.00; 百分比: 98.67% [新增]
|
9 | 2001-07-27 | 法定代表人(负责人、董事长、首席代表)变更 |
周勇
|
何建宇
|
10 | 2001-07-27 | 法定代表人(负责人、董事长、首席代表)变更 |
姓名: 周勇;性别: ;证件名称: ;证件号码: ;电话: ;住所: ;产生方式: ;任聘单位:
|
姓名: 何建宇;性别: 男;证件名称: 身份证;证件号码: ********;电话: ;住所: 鼓楼街*号203;产生方式: 委派;任聘单位:
|