序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 何继忠 | 80% | 400万人民币 |
2 | 洪顺鹤 | 6% | 30万人民币 |
3 | 杨秋芳 | 6% | 30万人民币 |
4 | 何继城 | 4% | 20万人民币 |
5 | 吴祖善 | 4% | 20万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
何继忠
|
|
2 |
洪顺鹤
|
|
3 |
杨秋芳
|
|
4 |
何继城
|
|
5 |
吴祖善
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2018-06-14 | 经营期限(营业期限)变更 |
营业期限至: 2017-12-31
|
营业期限至: 营业期限至: 长期
|
2 | 2016-05-26 | 换****统一社会信用代码执照 |
注册号:330327NA000125X
组织机构代码证:660552206
|
统一社会信用代码:*****2
|
3 | 2011-01-12 | 一般经营项目变更 |
一般经营项目: 茶叶、野菊花种植**
|
一般经营项目: 茶叶、野菊花种植,毛茶初加工、销售
|
4 | 2010-11-10 | 实收资本变更 |
82
|
500( + 509.7561% )
|
5 | 2010-11-10 | 投资人(股权)变更 |
姓名: 何继城; 出资额: 10; 百分比: 12.1951%姓名: 吴祖善; 出资额: 10; 百分比: 12.1951%姓名: 许新郭; 出资额: 10; 百分比: 12.1951% [退出]姓名: 朱永献; 出资额: 10; 百分比: 12.1951% [退出]姓名: 何继忠; 出资额: 42; 百分比: 51.2196%
|
姓名: 何继城; 出资额: 20( + 100% ); 百分比: 4%姓名: 吴祖善; 出资额: 20( + 100% ); 百分比: 4%姓名: 洪顺鹤; 出资额: 30; 百分比: 6% [新增]姓名: 杨秋芳; 出资额: 30; 百分比: 6% [新增]姓名: 何继忠; 出资额: 400( + 852.38095% ); 百分比: 80%
|
6 | 2010-11-10 | 组织机构变更 |
姓名: 何继城; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 理事姓名: 何继忠; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 理事长姓名: 许新郭; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 理事 [退出]姓名: 朱永献; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 执行监事 [退出]
|
姓名: 何继城; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 执行监事姓名: 何继忠; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 理事长
|
7 | 2010-11-10 | 注册资本(金)变更 |
82
|
500( + 509.7561% )
|
8 | 2008-04-02 | 投资人(股权)变更 |
姓名: 吴美玉; 出资额: 1; 百分比: 10% [退出]姓名: 吴祖善; 出资额: 1; 百分比: 10%姓名: 许新郭; 出资额: 1; 百分比: 10%姓名: 朱永献; 出资额: 1; 百分比: 10%姓名: 朱玉玲; 出资额: 1; 百分比: 10% [退出]姓名: 何继城; 出资额: 1.5; 百分比: 15%姓名: 何升波; 出资额: 1.5; 百分比: 15% [退出]姓名: 何继忠; 出资额: 2; 百分比: 20%
|
姓名: 何继城; 出资额: 10( + 566.66667% ); 百分比: 12.1951%姓名: 吴祖善; 出资额: 10( + 900% ); 百分比: 12.1951%姓名: 许新郭; 出资额: 10( + 900% ); 百分比: 12.1951%姓名: 朱永献; 出资额: 10( + 900% ); 百分比: 12.1951%姓名: 何继忠; 出资额: 42( + 2000% ); 百分比: 51.2196%
|
9 | 2008-04-02 | 法定代表人(负责人、董事长、首席代表)变更 |
姓名: 何继忠; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男; 职务: 董事长姓名: 何升波; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男; 职务: 监事姓名: 吴美玉; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女; 职务: 董事姓名: 许新郭; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男; 职务: 董事姓名: 朱永献; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男; 职务: 监事姓名: 朱玉玲; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女; 职务: 监事
|
姓名: 何继城; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男; 职务: 理事姓名: 何继忠; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男; 职务: 理事长姓名: 许新郭; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男; 职务: 理事姓名: 朱永献; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男; 职务: 执行监事
|
10 | 2008-04-02 | 变更注册号 |
注册号: *****09
|
注册号: 330327NA000125X
|