序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 马洪定 | 51% | 25.5万人民币 |
2 | 马利忠 | 49% | 24.5万人民币 |
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2017-09-25 | 换****统一社会信用代码执照 |
注册号:*****组织机构代码证:14532986X
|
统一社会信用代码:*****6XM
|
2 | 2013-06-21 | 营业期限(有效期限、驻在期限)变更 |
营业期限: 1993-2-6 至 2013-2-5
|
营业期限: 1993-2-6 至 9999-9-9
|
3 | 2013-06-21 | 行业代码变更 |
行业代码:2920
|
行业代码:4190
|
4 | 2011-05-06 | 集团编号升级 |
注册号:*****80
|
注册号:*****
|
5 | 2011-05-06 | 变更注册号 |
注册号: *****80
|
注册号: *****
|
6 | 2006-09-11 | 投资人(股权)备案 |
姓名: 叶啟义; 性别: 男; 住所: ; 证件名称: ; 出资额: **; 百分比: **% [退出]姓名: 叶秀啟; 性别: 女; 住所: ; 证件名称: ; 证件号码: ***************; 出资额: **; 百分比: **% [退出]姓名: 马洪定; 性别: 男; 住所: ; 证件名称: ; 证件号码: ***************; 出资额: **; 百分比: **%
|
姓名: 马利忠; 性别: 男; 住所: ; 证件名称: ; 出资额: **.*; 百分比: **% [新增]姓名: 马洪定; 性别: 男; 住所: ; 证件名称: ; 证件号码: ******************; 出资额: **.*; 百分比: **%
|
7 | 2006-09-11 | 经营范围(业务范围)变更 |
经营范围: 制造、加工玻璃钢制品、轻化纺织、五金制品。(法律、行政法规禁止的项目除外;涉及许可经营的凭有效证件经营)**行业代码: 2641兼营: **经营方式: **
|
经营范围: 制造、加工塑料制品、玻璃钢制品、轻化纺织、五金制品;自有厂房出租。(法律、行政法规禁止的项目除外;涉及许可经营的凭有效证件经营)**行业代码: 3000兼营: **经营方式: **
|
8 | 2006-09-11 | 投资人(股权)变更 |
姓名: 叶啟义; 性别: 男; 住所: ; 证件名称: ; 证件号码: ********; 出资额: 10; 百分比: 20% [退出]姓名: 叶秀啟; 性别: 女; 住所: ; 证件名称: ; 证件号码: ********00000; 出资额: 10; 百分比: 20% [退出]姓名: 马洪定; 性别: 男; 住所: ; 证件名称: ; 证件号码: ********; 出资额: 30; 百分比: 60%
|
姓名: 马利忠; 性别: 男; 住所: ; 证件名称: ; 证件号码: ********; 出资额: 24.5; 百分比: 49% [新增]姓名: 马洪定; 性别: 男; 住所: ; 证件名称: ; 证件号码: ********; 出资额: 25.5( - 15% ); 百分比: 51%
|
9 | 2006-09-11 | 法定代表人(负责人、董事长、首席代表)变更 |
姓名: 马洪定; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男; 职务: 负责人姓名: 叶秀啟; 证件名称: ; 证件号码: ********0000000; 性别: 男; 职务: 监事
|
姓名: 马洪定; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男; 职务: 负责人姓名: 马利忠; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男; 职务: 监事
|
10 | 2006-04-17 | 法定代表人(负责人、董事长、首席代表)变更 |
姓名: 马洪定;证件名称: ;证件号码: ;性别: 男;职务: 负责人
|
姓名: 马洪定; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男; 职务: 负责人姓名: 叶秀啟; 证件名称: ; 证件号码: ; 性别: 男; 职务: 监事
|