序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 乐清商旅旅游客运有限公司 | 51% | 51万人民币 |
2 | 苍南县第二运输公司 | 49% | 49万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
金益生
|
|
2 |
吴定德
|
|
3 |
黄孟聪
|
|
4 |
金枝班
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2015-12-22 | 换****统一社会信用代码执照 |
注册号:********
组织机构代码证:********
|
统一社会信用代码:9********252600
|
2 | 2015-12-22 | 高级管理人员备案 |
姓名: 陈乃良; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事 [退出]姓名: 黄孟聪; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事姓名: 金清象; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事 [退出]姓名: 金燕敏; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 监事 [退出]姓名: 金益生; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事长姓名: 童益春; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事 [退出]姓名: 俞忠德; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事 [退出]
|
姓名: 黄孟聪; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事姓名: 金益生; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事长姓名: 金枝班; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事 [新增]姓名: 吴定德; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事 [新增]
|
3 | 2015-12-22 | 投资人(股权)备案 |
企业名称: 苍南县第二运输公司; 出资额: **; 百分比: **%; 法人性质: 企业法人企业名称: 乐清市盛金快速汽车服务公司; 出资额: **; 百分比: **%; 法人性质: 企业法人 [退出]
|
企业名称: 苍南县第二运输公司; 出资额: **; 百分比: **%; 法人性质: 企业法人企业名称: 乐清商旅旅游客运有限公司; 出资额: **; 百分比: **%; 法人性质: 企业法人 [新增]
|
4 | 2015-12-22 | 组织机构变更 |
姓名: 陈乃良; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事 [退出]姓名: 黄孟聪; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事姓名: 金清象; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事 [退出]姓名: 金燕敏; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 监事 [退出]姓名: 金益生; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事长姓名: 童益春; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事 [退出]姓名: 俞忠德; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事 [退出]
|
姓名: 黄孟聪; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事姓名: 金益生; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事长姓名: 金枝班; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事 [新增]姓名: 吴定德; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事 [新增]
|
5 | 2012-10-26 | 许可经营项目变更 |
许可经营项目: 客运:县际班车客运、市际班车客运、省际班车客运(道路运输经营许可证有效期至2014年08月23日止)
|
许可经营项目: 客运:县际班车客运、市际班车客运、省际班车客运(在道路运输经营许可证有效期内经营)
|
6 | 2012-10-26 | 营业期限(有效期限、驻在期限)变更 |
营业期限: 2002-10-30 至 2012-10-29
|
营业期限: 2002-10-30 至 9999-9-9
|
7 | 2011-06-15 | 许可经营项目变更 |
许可经营项目: 县际班车客运、市际班车客运、省际班车客运(道路运输经营许可证有效期至2010年11月7日止)
|
许可经营项目: 客运:县际班车客运、市际班车客运、省际班车客运(道路运输经营许可证有效期至2014年08月23日止)
|
8 | 2009-12-04 | 高级管理人员备案 |
姓名: 陈乃良; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事姓名: 黄孟聪; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事姓名: 金清象; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事长姓名: 金燕敏; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 监事姓名: 金益生; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事姓名: 童益春; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事姓名: 俞忠德; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事
|
姓名: 陈乃良; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事姓名: 黄孟聪; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事姓名: 金清象; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事姓名: 金燕敏; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 监事姓名: 金益生; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事长姓名: 童益春; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事姓名: 俞忠德; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事
|
9 | 2009-12-04 | 组织机构变更 |
姓名: 陈乃良; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事姓名: 黄孟聪; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事姓名: 金清象; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事长姓名: 金燕敏; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 监事姓名: 金益生; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事姓名: 童益春; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事姓名: 俞忠德; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事
|
姓名: 陈乃良; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事姓名: 黄孟聪; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事姓名: 金清象; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事姓名: 金燕敏; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 监事姓名: 金益生; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事长姓名: 童益春; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事姓名: 俞忠德; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事
|
10 | 2009-12-04 | 许可经营项目变更 |
许可经营项目:
|
许可经营项目: 县际班车客运、市际班车客运、省际班车客运(道路运输经营许可证有效期至2010年11月7日止)
|