序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 丁星和 | 59.05512% | 300.0万人民币 |
2 | 丁金木 | 40.94488% | 208.0万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
丁金木
|
|
2 |
丁星和
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2016-08-30 | 换****统一社会信用代码执照 |
注册号:********41212
组织机构代码证:********
|
统一社会信用代码:9********347413
|
2 | 2014-07-02 | 住所变更 |
住所: 瑞安市莘塍镇仙桥***国道线边 邮政编码: ****** 电话: ********/********住所所在行政区划:莘塍镇
|
住所: 瑞安市莘塍街道仙桥***国道线边 邮政编码: ****** 电话: ********/********住所所在行政区划:莘塍镇
|
3 | 2014-07-02 | 实收资本变更 |
508
|
0
|
4 | 2014-07-02 | 营业期限(有效期限、驻在期限)变更 |
营业期限: 1994-7-3 至 2014-7-2
|
营业期限: 1994-7-3 至 2034-7-2
|
5 | 2008-10-29 | 变更注册号 |
注册号: ********081
|
注册号: ********41212
|
6 | 2008-10-21 | 住所变更 |
住所: 莘塍镇仙桥***国道线边 邮政编码: ****** 电话: ********/********住所所在行政区划:莘塍镇
|
住所: 瑞安市莘塍镇仙桥***国道线边 邮政编码: ****** 电话: ********/********住所所在行政区划:莘塍镇
|
7 | 2008-10-21 | 营业期限(有效期限、驻在期限)变更 |
营业期限: 1994-7-3 至 2008-10-28
|
营业期限: 1994-7-3 至 2014-7-2
|
8 | 2006-04-21 | 投资人(股权)备案 |
姓名: 丁星和; 性别: 男; 住所: ; 证件名称: ; 证件号码: ********; 出资额: ***; 百分比: **.*%姓名: 丁金木; 性别: 男; 住所: ; 证件名称: ; 证件号码: ********; 出资额: ***; 百分比: **.*%
|
姓名: 丁金木; 性别: 男; 住所: ; 证件名称: ; 证件号码: ********; 出资额: ***; 百分比: **.**%姓名: 丁星和; 性别: 男; 住所: ; 证件名称: ; 证件号码: ********; 出资额: ***; 百分比: **.**%
|
9 | 2006-04-21 | 注册资本(金)变更 |
358
|
508( + 41.89944% )
|
10 | 2003-12-12 | 投资人(股权)备案 |
姓名: 丁星和; 性别: 男; 住所: ; 证件名称: ; 证件号码: ********; 出资额: ***; 百分比: **.**% [退出]
|
无
|