序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 吴月娥 | 90% | 45.0万人民币 |
2 | 吴云宝 | 10% | 5.0万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
吴月娥
|
|
2 |
吴云宝
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2019-04-29 | 经营期限(营业期限)变更 |
营业期限至: 2019-05-22
|
营业期限至: 营业期限至: 长期
|
2 | 2016-04-05 | 换****统一社会信用代码执照 |
注册号:*****
组织机构代码证:254654493
|
统一社会信用代码:*****F
|
3 | 2014-10-27 | 高级管理人员备案 |
姓名: 吴定旺; 证件名称: ; 证件号码: ******************; 性别: 男性; 职务: 监事 [退出]姓名: 周爱华; 证件名称: ; 证件号码: ******************; 性别: 女性; 职务: 执行董事 [退出]姓名: 周爱华; 证件名称: ; 证件号码: ******************; 性别: 女性; 职务: 总经理 [退出]
|
姓名: 吴月娥; 证件名称: ; 证件号码: ******************; 性别: 女性; 职务: 执行董事 [新增]姓名: 吴月娥; 证件名称: ; 证件号码: ******************; 性别: 女性; 职务: 经理 [新增]姓名: 吴云宝; 证件名称: ; 证件号码: ******************; 性别: 男性; 职务: 监事 [新增]
|
4 | 2014-10-27 | 投资人(股权)备案 |
姓名: 吴云宝; 出资额: *; 百分比: **%姓名: 吴定旺; 出资额: **; 百分比: **% [退出]姓名: 周爱华; 出资额: **; 百分比: **% [退出]
|
姓名: 吴云宝; 出资额: *; 百分比: **%姓名: 吴月娥; 出资额: **; 百分比: **% [新增]
|
5 | 2014-10-27 | 法定代表人(负责人、董事长、首席代表)变更 |
周爱华
|
吴月娥
|
6 | 2014-10-27 | 许可经营项目变更 |
许可经营项目: 客运索道服务。(客运索道安全检验合格证有效期限至2014年9月14日止)
|
许可经营项目: 客运索道服务。(在客运索道安全检验合格证有效期内经营)
|
7 | 2014-10-27 | 组织机构变更 |
姓名: 吴定旺; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事 [退出]姓名: 周爱华; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 执行董事 [退出]姓名: 周爱华; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 总经理 [退出]
|
姓名: 吴月娥; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 执行董事 [新增]姓名: 吴月娥; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 经理 [新增]姓名: 吴云宝; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事 [新增]
|
8 | 2011-12-08 | 高级管理人员备案 |
姓名: 林一杭; 证件名称: ; 证件号码: ***************; 性别: 男性; 职务: 总经理 [退出]姓名: 邱蓉蓉; 证件名称: ; 证件号码: ***************; 性别: 女性; 职务: 监事 [退出]姓名: 郑豪迈; 证件名称: ; 证件号码: ***************; 性别: 男性; 职务: 执行董事 [退出]
|
姓名: 吴定旺; 证件名称: ; 证件号码: ******************; 性别: 男性; 职务: 监事 [新增]姓名: 周爱华; 证件名称: ; 证件号码: ******************; 性别: 女性; 职务: 执行董事 [新增]姓名: 周爱华; 证件名称: ; 证件号码: ******************; 性别: 女性; 职务: 总经理 [新增]
|
9 | 2011-12-08 | 许可经营项目变更 |
许可经营项目:
|
许可经营项目: 客运索道服务。(客运索道安全检验合格证有效期限至2014年9月14日止)
|
10 | 2011-12-08 | 法定代表人(负责人、董事长、首席代表)变更 |
郑豪迈
|
周爱华
|