序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 吕阿旭 | 50% | 150.0万人民币 |
2 | 黄玉琴 | 12.5% | 37.5万人民币 |
3 | 钱鹏程 | 12.5% | 37.5万人民币 |
4 | 钱万里 | 12.5% | 37.5万人民币 |
5 | 黄福如 | 12.5% | 37.5万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
吕阿旭
|
|
2 |
钱鹏程
|
序号
|
分支机构名称
|
负责人 | 成立日期 |
1 |
乐清市旭达电子有限公司深圳分公司
|
吕阿旭 | 2003-05-20 |
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2019-03-28 | 经营范围变更 |
电子元件、五金配件、塑料件、汽车配件生产、加工、销售;陶瓷制品机械加工、销售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
电子元件、五金配件、塑料件、汽车配件生产、加工、销售;陶瓷制品机械加工、销售;集成电路及****光二极管销售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
2 | 2018-01-17 | 法定代表人变更 |
吕阿旭
|
吕阿旭
|
3 | 2018-01-17 | 经营范围变更 |
电子元件 五金配件 塑料件 生产 加工 销售 * * *
|
电子元件、五金配件、塑料件、汽车配件生产、加工、销售;陶瓷制品机械加工、销售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
4 | 2018-01-17 | 高级管理人员备案 |
姓名: 吕阿旭; 证件号码: ***************; 职位: 执行董事姓名: 钱鹏程; 证件号码: ******************; 职位: 监事
|
姓名: 吕阿旭; 证件号码: ******************; 职位: 执行董事姓名: 钱鹏程; 证件号码: ******************; 职位: 监事
|
5 | 2018-01-17 | 企业联络人员、财务人员 |
原联络员姓名:徐静;原联络员固定电话:********;原联络员移动电话:*********** ;原联络员电子邮箱:;原联络员身份证件类型:中华人民共和国居民身份证;原联络人员证件号码:******************;原财务负责人姓名:徐静;原财务负责人固定电话:********;原财务负责人移动电话:;原财务负责人电子邮箱:;原财务负责人证件名称:中华人民共和国居民身份证;原财务负责人身份证件号码:******************
|
现联络员姓名:徐静;现联络员固定电话:********;现联络员移动电话:*********** ;现联络员电子邮箱:;现联络员身份证件类型:中华人民共和国居民身份证;现联络人员证件号码:******************;现财务负责人姓名:徐静;现财务负责人固定电话:********;现财务负责人移动电话:***********;现财务负责人电子邮箱:;现财务负责人证件名称:中华人民共和国居民身份证;现财务负责人身份证件号码:******************
|
6 | 2018-01-17 | 多证合一备案 |
|
住房公积金缴存登记
|
7 | 2018-01-17 | 投资人(股权)备案 |
姓名: 钱万里; 出资额: **.*万; 百分比: **.*%姓名: 钱鹏程; 出资额: **.*万; 百分比: **.*%姓名: 黄玉琴; 出资额: **.*万; 百分比: **.*%姓名: 黄福如; 出资额: **.*万; 百分比: **.*%姓名: 吕阿旭; 出资额: ***万; 百分比: **%
|
姓名: 钱万里; 出资额: **.*万; 百分比: **.*%姓名: 钱鹏程; 出资额: **.*万; 百分比: **.*%姓名: 黄玉琴; 出资额: **.*万; 百分比: **.*%姓名: 黄福如; 出资额: **.*万; 百分比: **.*%姓名: 吕阿旭; 出资额: ***万; 百分比: **%
|
8 | 2016-07-12 | 换****统一社会信用代码执照 |
注册号:********93893
组织机构代码证:********
|
统一社会信用代码:9********92363G
|
9 | 2016-07-12 | 营业期限(有效期限、驻在期限)变更 |
营业期限: 2002-3-19 至 2017-3-19
|
营业期限: 2002-3-19 至 9999-9-9
|
10 | 2014-04-22 | 高级管理人员备案 |
姓名: 吕阿旭; 证件名称: ; 证件号码: ***************; 性别: 男性; 职务: 执行董事姓名: 钱阿光; 证件名称: ; 证件号码: ***************; 性别: 男性; 职务: 监事 [退出]
|
姓名: 吕阿旭; 证件名称: ; 证件号码: ***************; 性别: 男性; 职务: 执行董事姓名: 钱鹏程; 证件名称: ; 证件号码: ******************; 性别: 男性; 职务: 监事 [新增]
|