序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 叶剑淼 | 85% | 255.0万人民币 |
2 | 赵晓瑚 | 15% | 45.0万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
叶剑淼
|
|
2 |
赵启光
|
序号
|
分支机构名称
|
负责人 | 成立日期 |
1 |
浙江科能企业管理有限公司洞头分公司
|
杨帆 | 2015-04-29 |
2 |
温州市科能企业管理顾问有限公司福鼎分公司
|
兰朝众 | 2007-07-31 |
3 |
温州市科建企业管理顾问有限公司瑞安分公司
|
陈彩月 | 2002-09-10 |
4 |
浙江科能企业管理有限公司台州办事处
|
杜立祥 | 2002-05-17 |
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2021-04-02 | 章程备案 |
|
|
2 | 2021-04-02 | 联系电话变更 |
|
|
3 | 2021-04-02 | 经营范围变更 |
|
|
4 | 2019-03-19 | 经营范围变更 |
|
|
5 | 2019-03-19 | 章程备案 |
|
|
6 | 2019-01-09 | 行业代码变更 |
|
|
7 | 2019-01-09 | 经营范围变更 |
|
|
8 | 2018-05-07 | 经营期限(营业期限)变更 |
|
|
9 | 2018-05-07 | 经营范围变更 |
|
|
10 | 2016-12-22 | 一般经营项目变更 |
|
|