序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 木庆国 | 90% | 270万人民币 |
2 | 叶群 | 10% | 30万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
叶群
|
|
2 |
木庆国
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2021-07-27 | 经营范围变更 |
自营和代理货物和技术进出口。
|
许可项目:货物进出口;农药批****;技术进出口(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准)。
|
2 | 2020-06-03 | 住所变更 |
温州市龙湾区蒲州街道蒲昌路**号第一层东首
|
浙江省温州市汤家桥路大自然家园*幢***室****间
|
3 | 2020-06-03 | 法定代表人变更 |
戴燕妹
|
叶群
|
4 | 2020-06-03 | 企业联络人员、财务人员 |
原联络员姓名:林丹凤;原联络员固定电话:********;原联络员移动电话:******** ;原联络员电子邮箱:;原联络员身份证件类型:中华人民共和国居民身份证;原联络人员证件号码:******************;原财务负责人姓名:林丹凤;原财务负责人固定电话:********;原财务负责人移动电话:********;原财务负责人电子邮箱:;原财务负责人证件名称:中华人民共和国居民身份证;原财务负责人身份证件号码:******************
|
现联络员姓名:叶群;现联络员固定电话:;现联络员移动电话:*********** ;现联络员电子邮箱:;现联络员身份证件类型:中华人民共和国居民身份证;现联络人员证件号码:******************;现财务负责人姓名:叶群;现财务负责人固定电话:;现财务负责人移动电话:***********;现财务负责人电子邮箱:;现财务负责人证件名称:中华人民共和国居民身份证;现财务负责人身份证件号码:******************
|
5 | 2020-06-03 | 高级管理人员备案 |
姓名: 戴燕妹; 证件号码: ******************; 职位: 执行董事兼总经理; [退出]姓名: 木庆国; 证件号码: ******************; 职位: 监事;
|
姓名: 叶群; 证件号码: ******************; 职位: 执行董事; [新增]姓名: 木庆国; 证件号码: ******************; 职位: 监事;
|
6 | 2020-06-03 | 投资人(股权)备案 |
姓名: 戴燕妹; 出资额: ***万; 百分比: **%; [退出]姓名: 木庆国; 出资额: ***万; 百分比: **%;
|
姓名: 木庆国; 出资额: ***万; 百分比: **%;姓名: 叶群; 出资额: **万; 百分比: **%; [新增]
|
7 | 2017-09-11 | 高级管理人员备案 |
姓名: 戴燕妹; 证件号码: ********; 职位: 执行董事兼总经理姓名: 林彦; 证件号码: ********; 职位: 监事 [退出]
|
姓名: 戴燕妹; 证件号码: ********; 职位: 执行董事兼总经理姓名: 木庆国; 证件号码: ********; 职位: 监事 [新增]
|
8 | 2017-09-11 | 投资人(股权)备案 |
姓名: 林彦; 出资额: ***万; 百分比: **% [退出]姓名: 戴燕妹; 出资额: ***万; 百分比: **%
|
姓名: 木庆国; 出资额: ***万; 百分比: **% [新增]姓名: 戴燕妹; 出资额: ***万; 百分比: **%
|
9 | 2015-10-28 | 换****统一社会信用代码执照 |
注册号:********86257
组织机构代码证:无
|
统一社会信用代码:9********635184
|
10 | 2015-10-28 | 高级管理人员备案 |
姓名: 戴开红; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 执行董事 [退出]姓名: 林彦; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事
|
姓名: 戴燕妹; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 执行董事兼总经理 [新增]姓名: 林彦; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事
|