序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 正泰电气股份有限公司 | 100% | 10000.000000万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
陈国良
|
|
2 |
陈利权
|
|
3 |
汪进
|
|
4 |
周庆
|
序号
|
分支机构名称
|
负责人 | 成立日期 |
1 |
正泰集团成套设备制造有限公司乐清分公司
|
赵松祥 | 2004-01-13 |
2 |
正泰集团成套设备制造有限公司南京分公司
|
王茂荣 | 2003-05-28 |
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2020-11-06 | 法定代表人变更 |
陈成剑
|
陈国良
|
2 | 2020-11-06 | 高级管理人员备案 |
姓名: 宋丹丕; 证件号码: ******************; 职位: 董事; [退出]姓名: 管厚军; 证件号码: ******************; 职位: 监事; [退出]姓名: 陈成剑; 证件号码: ******************; 职位: 董事长; [退出]姓名: 高定宝; 证件号码: ******************; 职位: 董事; [退出]姓名: 高定宝; 证件号码: ******************; 职位: 经理; [退出]
|
姓名: 周庆; 证件号码: ******************; 职位: 监事; [新增]姓名: 汪进; 证件号码: ******************; 职位: 董事; [新增]姓名: 陈利权; 证件号码: ******************; 职位: 董事; [新增]姓名: 陈利权; 证件号码: ******************; 职位: 经理; [新增]姓名: 陈国良; 证件号码: ******************; 职位: 董事长; [新增]
|
3 | 2020-11-06 | 企业联络人员、财务人员 |
原联络员姓名:郑晓霞;原联络员固定电话:************;原联络员移动电话:*********** ;原联络员电子邮箱:*********@***.com;原联络员身份证件类型:中华人民共和国居民身份证;原联络人员证件号码:******************;原财务负责人姓名:王余;原财务负责人固定电话:************;原财务负责人移动电话:***********;原财务负责人电子邮箱:*****;原财务负责人证件名称:中华人民共和国居民身份证;原财务负责人身份证件号码:******************
|
现联络员姓名:王雪阳;现联络员固定电话:****-********;现联络员移动电话:*********** ;现联络员电子邮箱:wangxy**@chint.com;现联络员身份证件类型:中华人民共和国居民身份证;现联络人员证件号码:******************;现财务负责人姓名:王余;现财务负责人固定电话:************;现财务负责人移动电话:***********;现财务负责人电子邮箱:*****;现财务负责人证件名称:中华人民共和国居民身份证;现财务负责人身份证件号码:******************
|
4 | 2019-05-08 | 多证合一备案 |
|
公章刻制备案;单位办理住房公积金缴存登记
|
5 | 2019-05-08 | 管辖单位变更 |
开****区分局
|
星海所
|
6 | 2019-05-08 | 住所变更 |
温州经济技术开****区温州大道***号
|
浙江省温州经济技术开****区滨海二道****号
|
7 | 2018-06-01 | 名称变更 |
正泰集团成套设备制造有限公司
|
浙江正泰智能电气有限公司
|
8 | 2016-09-19 | 法定代表人变更 |
南存辉
|
陈成剑
|
9 | 2016-09-19 | 高级管理人员备案 |
姓名: 陈利俊; 证件名称: ; 证件号码: ******************; 性别: 男性; 职务: 总经理 [退出]姓名: 高亦强; 证件名称: ; 证件号码: ***************; 性别: 男性; 职务: 董事 [退出]姓名: 南存飞; 证件名称: ; 证件号码: ***************; 性别: 男性; 职务: 董事 [退出]姓名: 南存辉; 证件名称: ; 证件号码: ***************; 性别: 男性; 职务: 董事长 [退出]姓名: 王永才; 证件名称: ; 证件号码: ******************; 性别: 男性; 职务: 董事 [退出]姓名: 郑元舟; 证件名称: ; 证件号码: ***************; 性别: 男性; 职务: 董事 [退出]姓名: 周敬东; 证件名称: ; 证件号码: ***************; 性别: 男性; 职务: 监事 [退出]
|
姓名: 陈成剑; 证件名称: ; 证件号码: ******************; 性别: 男性; 职务: 董事长 [新增]姓名: 高定宝; 证件名称: ; 证件号码: ******************; 性别: 男性; 职务: 董事 [新增]姓名: 高定宝; 证件名称: ; 证件号码: ******************; 性别: 男性; 职务: 经理 [新增]姓名: 管厚军; 证件名称: ; 证件号码: ******************; 性别: 男性; 职务: 监事 [新增]姓名: 宋丹丕; 证件名称: ; 证件号码: ******************; 性别: 男性; 职务: 董事 [新增]
|
10 | 2016-09-19 | 换****统一社会信用代码执照 |
注册号:*****
组织机构代码证:712510914
|
统一社会信用代码:*****2
|