序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 华峰集团有限公司 | 31.33366% | 25750万人民币 |
2 | 陈爱丽 | 8.51789% | 7000万人民币 |
3 | 温州市新族投资有限公司 | 8.51789% | 7000万人民币 |
4 | 瑞明控股有限公司 | 8.51789% | 7000万人民币 |
5 | 温州天迪塑料实业有限公司 | 5.32368% | 4375万人民币 |
6 | 胜华波集团有限公司 | 4.25894% | 3500万人民币 |
7 | 健力粘扣带有限公司 | 4.25894% | 3500万人民币 |
8 | 浙江嘉利特实业股份有限公司 | 4.25894% | 3500万人民币 |
9 | 王奇 | 4.25894% | 3500万人民币 |
10 | 瑞安市亿立得贸易有限公司 | 3.19421% | 2625万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
翁奕峰
|
|
2 |
韩玉明
|
|
3 |
王上胜
|
|
4 |
王奇
|
|
5 |
余建木
|
|
6 |
李国斌
|
|
7 |
陈章良
|
|
8 |
尤威
|
|
9 |
林光荣
|
|
10 |
蔡友弟
|
序号
|
分支机构名称
|
负责人 | 成立日期 |
1 |
瑞安华峰小额贷款股份有限公司罗凤支小服务站
|
庄尧平 | 2021-03-11 |
2 |
瑞安华峰小额贷款股份有限公司温州分公司
|
尤威 | 2019-03-26 |
3 |
瑞安华峰小额贷款股份有限公司高楼支小服务站
|
许道锡 | 2014-12-31 |
4 |
瑞安华峰小额贷款股份有限公司陶山支小服务站
|
黄其锋 | 2014-12-31 |
5 |
瑞安华峰小额贷款股份有限公司汀田支小服务站
|
余杏莲 | 2014-12-31 |
6 |
瑞安华峰小额贷款股份有限公司飞云支小服务站
|
池演海 | 2013-08-12 |
7 |
瑞安华峰小额贷款股份有限公司马屿支小服务站
|
许道锡 | 2013-08-12 |
8 |
瑞安华峰小额贷款股份有限公司塘下支小服务站
|
林候楷 | 2013-08-12 |
9 |
瑞安华峰小额贷款股份有限公司湖岭支农服务站
|
尹继安 | 2012-10-23 |
10 |
瑞安华峰小额贷款股份有限公司仙降支小服务站
|
尤威 | 2012-10-23 |
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2020-11-06 | 高级管理人员备案 |
姓名: 余建木; 证件号码: ******************; 职位: 董事;姓名: 尤威; 证件号码: ******************; 职位: 监事;姓名: 张海燕; 证件号码: ******************; 职位: 监事;姓名: 李国斌; 证件号码: ******************; 职位: 董事;姓名: 林光荣; 证件号码: ******************; 职位: 董事;姓名: 王上胜; 证件号码: ******************; 职位: 董事;姓名: 王奇; 证件号码: ******************; 职位: 董事;姓名: 翁奕峰; 证件号码: ******************; 职位: 董事长;姓名: 蔡友弟; 证件号码: ******************; 职位: 执行监事;姓名: 金美华; 证件号码: ******************; 职位: 董事; [退出]姓名: 金美华; 证件号码: ******************; 职位: 总经理; [退出]姓名: 陈惊雷; 证件号码: ******************; 职位: 监事;姓名: 陈爱丽; 证件号码: ******************; 职位: ;姓名: 陈章良; 证件号码: ******************; 职位: 董事;姓名: 韩玉明; 证件号码: ******************; 职位: 董事;姓名: 颜文华; 证件号码: ******************; 职位: 监事;
|
姓名: 余建木; 证件号码: ******************; 职位: 董事;姓名: 尤威; 证件号码: ******************; 职位: 总经理;姓名: 尤威; 证件号码: ******************; 职位: 董事;姓名: 张海燕; 证件号码: ******************; 职位: 监事;姓名: 李国斌; 证件号码: ******************; 职位: 董事;姓名: 林光荣; 证件号码: ******************; 职位: 董事;姓名: 王上胜; 证件号码: ******************; 职位: 董事;姓名: 王奇; 证件号码: ******************; 职位: 董事;姓名: 翁奕峰; 证件号码: ******************; 职位: 董事长;姓名: 蔡友弟; 证件号码: ******************; 职位: 执行监事;姓名: 薛孝鑫; 证件号码: ******************; 职位: 监事; [新增]姓名: 陈惊雷; 证件号码: ******************; 职位: 监事;姓名: 陈爱丽; 证件号码: ******************; 职位: ;姓名: 陈章良; 证件号码: ******************; 职位: 董事;姓名: 韩玉明; 证件号码: ******************; 职位: 董事;姓名: 颜文华; 证件号码: ******************; 职位: 监事;
|
2 | 2017-11-14 | 章程修正案备案 |
|
2017年10月11日章程修正本
|
3 | 2017-11-14 | 经营范围变更 |
办理各项小额贷款业务;提供小企业****展、管理、财务的咨询服务;资产管理业务;企业财务顾问;股权投资与投资管理业务;其他经批准的业务。
|
办理各项小额贷款;向金融机构融入资金;资产转让业务;办理商业承兑;为小贷公司自身融资提供相应担保;企业财务顾问;代理销售业务;买卖债劵、股票等有价证劵;开展一定比例的权益类投资;开展企业资产证劵化业务;****行债劵;与信誉优良的互联网企业合作开展网络小额贷款业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
4 | 2016-11-18 | 章程修正案备案 |
原章程
|
2016年11月1日章程修正案
|
5 | 2016-11-18 | 投资人(股权)备案 |
虞安林 [退出]陈志贤 [退出]颜文华 [退出]华峰集团有限公司 [退出]胜华波集团有限公司 [退出]健力粘扣带有限公司 [退出]瑞明控股有限公司 [退出]瑞安市八达工程机械有限公司 [退出]浙江雷牌机件有限公司 [退出]瑞安市金山油塞制造有限公司 [退出]浙江嘉利特实业股份有限公司 [退出]瑞安市海霸洁具有限公司 [退出]温州天迪塑料实业有限公司 [退出]陈爱丽 [退出]刘光华 [退出]温州市新族投资有限公司 [退出]王奇 [退出]
|
颜文华(****万股,占*.****%)华峰集团有限公司(*****万股,占**.****%) [新增]
|
6 | 2016-04-08 | 高级管理人员备案 |
姓名: 蔡友弟; 证件名称: ; 证件号码: ******************; 性别: 男性; 职务: 执行监事姓名: 陈爱丽; 证件名称: ; 证件号码: ******************; 性别: 女性; 职务: 执行监事姓名: 陈惊雷; 证件名称: ; 证件号码: ******************; 性别: 男性; 职务: 监事姓名: 陈林兴; 证件名称: ; 证件号码: *****************x; 性别: 男性; 职务: 董事兼总经理 [退出]姓名: 陈章良; 证件名称: ; 证件号码: ******************; 性别: 男性; 职务: 董事姓名: 韩玉明; 证件名称: ; 证件号码: ******************; 性别: 男性; 职务: 董事姓名: 李国斌; 证件名称: ; 证件号码: ******************; 性别: 男性; 职务: 董事姓名: 林光荣; 证件名称: ; 证件号码: ******************; 性别: 男性; 职务: 董事姓名: 王奇; 证件名称: ; 证件号码: ******************; 性别: 男性; 职务: 董事姓名: 王上胜; 证件名称: ; 证件号码: ******************; 性别: 男性; 职务: 董事姓名: 翁奕峰; 证件名称: ; 证件号码: ******************; 性别: 男性; 职务: 董事长姓名: 颜文华; 证件名称: ; 证件号码: ******************; 性别: 男性; 职务: 监事姓名: 尤威; 证件名称: ; 证件号码: ******************; 性别: 男性; 职务: 监事姓名: 余建木; 证件名称: ; 证件号码: ******************; 性别: 男性; 职务: 董事姓名: 张海燕; 证件名称: ; 证件号码: ******************; 性别: 女性; 职务: 监事
|
姓名: 蔡友弟; 证件名称: ; 证件号码: ******************; 性别: 男性; 职务: 执行监事姓名: 陈爱丽; 证件名称: ; 证件号码: ******************; 性别: 女性; 职务: 执行监事姓名: 陈惊雷; 证件名称: ; 证件号码: ******************; 性别: 男性; 职务: 监事姓名: 陈章良; 证件名称: ; 证件号码: ******************; 性别: 男性; 职务: 董事姓名: 韩玉明; 证件名称: ; 证件号码: ******************; 性别: 男性; 职务: 董事姓名: 金美华; 证件名称: ; 证件号码: ******************; 性别: 女性; 职务: 董事 [新增]姓名: 金美华; 证件名称: ; 证件号码: ******************; 性别: 女性; 职务: 总经理 [新增]姓名: 李国斌; 证件名称: ; 证件号码: ******************; 性别: 男性; 职务: 董事姓名: 林光荣; 证件名称: ; 证件号码: ******************; 性别: 男性; 职务: 董事姓名: 王奇; 证件名称: ; 证件号码: ******************; 性别: 男性; 职务: 董事姓名: 王上胜; 证件名称: ; 证件号码: ******************; 性别: 男性; 职务: 董事姓名: 翁奕峰; 证件名称: ; 证件号码: ******************; 性别: 男性; 职务: 董事长姓名: 颜文华; 证件名称: ; 证件号码: ******************; 性别: 男性; 职务: 监事姓名: 尤威; 证件名称: ; 证件号码: ******************; 性别: 男性; 职务: 监事姓名: 余建木; 证件名称: ; 证件号码: ******************; 性别: 男性; 职务: 董事姓名: 张海燕; 证件名称: ; 证件号码: ******************; 性别: 女性; 职务: 监事
|
7 | 2016-04-08 | 换****统一社会信用代码执照 |
注册号:********
组织机构代码证:********
|
统一社会信用代码:9********88380Y
|
8 | 2016-04-08 | 组织机构变更 |
姓名: 蔡友弟; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 执行监事姓名: 陈爱丽; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 执行监事姓名: 陈惊雷; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事姓名: 陈林兴; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事兼总经理 [退出]姓名: 陈章良; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事姓名: 韩玉明; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事姓名: 李国斌; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事姓名: 林光荣; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事姓名: 王奇; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事姓名: 王上胜; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事姓名: 翁奕峰; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事长姓名: 颜文华; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事姓名: 尤威; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事姓名: 余建木; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事姓名: 张海燕; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 监事
|
姓名: 蔡友弟; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 执行监事姓名: 陈爱丽; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 执行监事姓名: 陈惊雷; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事姓名: 陈章良; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事姓名: 韩玉明; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事姓名: 金美华; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 董事 [新增]姓名: 金美华; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 总经理 [新增]姓名: 李国斌; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事姓名: 林光荣; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事姓名: 王奇; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事姓名: 王上胜; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事姓名: 翁奕峰; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事长姓名: 颜文华; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事姓名: 尤威; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事姓名: 余建木; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事姓名: 张海燕; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 监事
|
9 | 2016-04-08 | 一般经营项目变更 |
一般经营项目: 办理各项小额贷款业务;提供小企业****展、管理、财务的咨询服务。
|
一般经营项目: 办理各项小额贷款业务;提供小企业****展、管理、财务的咨询服务;资产管理业务;企业财务顾问;股权投资与投资管理业务;其他经批准的业务。
|
10 | 2016-04-08 | 许可经营项目变更 |
许可经营项目: 无
|
许可经营项目:
|