序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 周中南 | 99% | 9900.0万人民币 |
2 | 徐芬芬 | 1% | 100.0万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
游协国
|
|
2 |
周中南
|
序号
|
分支机构名称
|
负责人 | 成立日期 |
1 |
浙江泉峰建筑园林有限公司丽水分公司
|
刘含荃 | 2021-01-07 |
2 |
浙江泉峰建筑园林有限公司诸暨分公司
|
刘含荃 | 2020-12-03 |
3 |
浙江泉峰建筑园林有限公司绍兴分公司
|
李若舒 | 2020-04-29 |
4 |
浙江泉峰建筑园林有限公司瑞安分公司
|
潘秀秀 | 2017-08-29 |
5 |
浙江泉峰建筑园林有限公司嵊州分公司
|
谢思河 | 2017-05-18 |
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2022-02-16 | 投资人(股权)备案 |
姓名: 周中南; 出资额: ****万; 百分比: **%;姓名: 张豪; 出资额: ***万; 百分比: *%; [退出]
|
姓名: 周中南; 出资额: ****万; 百分比: **%;姓名: 徐芬芬; 出资额: ***万; 百分比: *%; [新增]
|
2 | 2021-10-22 | 法定代表人变更 |
张豪
|
游协国
|
3 | 2021-10-22 | 高级管理人员备案 |
姓名: 周中南; 证件号码: ******************; 职位: 监事;姓名: 张豪; 证件号码: ******************; 职位: 执行董事; [退出]姓名: 张豪; 证件号码: ******************; 职位: 总经理; [退出]
|
姓名: 周中南; 证件号码: ******************; 职位: 监事;姓名: 游协国; 证件号码: ******************; 职位: 执行董事; [新增]姓名: 游协国; 证件号码: ******************; 职位: 总经理; [新增]
|
4 | 2021-10-22 | 经营范围变更 |
建筑工程、城市园林绿化工程、市政公用工程、建筑装修装饰工程、环保工程、城市及道路照明工程、体育场地设施工程、建筑智能化工程、电子与智能化工程、建筑机电安装工程、钢结构工程、建筑幕墙工程、古建筑工程、水利水电工程、公路工程、通信工程、地基基础工程、绿化造林工程、文物保护工程、拆除工程(不含爆破)、土石方工程、防水防腐保温工程、消防设施工程的设计与施工;地质灾害治理工程勘察、设计、施工;建筑劳务分包(不包含劳务派遣);机电工程施工;输变电工程施工;电力工程施工;压力管道安装;建筑施工劳务承包(不含劳务派遣);特种工程(建筑物纠偏和平移、结构补强)的施工;建筑材料销售;机械设备销售、租赁;农林病虫害防治;河道保洁、道路清洁;管理自建商品房及配套设施、建设工程项目代理和项目管理;建筑门窗生产、销售,玻璃加工、销售;物业管理服务;保洁服务;绿化养护;生活垃圾清运、建筑垃圾清运(以上涉及资质的凭有效资质证书经营)。
|
一般项目:园林绿化工程施工;建筑材料销售;土石方工程施工;工程管理服务;机械设备销售;机械设备租赁;城市绿化管理;物业管理;建筑物清洁服务(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。许可项目:建设工程施工;文物保护工程施工;建设工程监理;建筑劳务分包;建设工程设计;建筑物拆除作业(爆破作业除外);输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验;特种设备安装改造修理;地质灾害治理工程施工;地质灾害治理工程监理;城市生活垃圾经营性服务;建设工程勘察;水利工程建设监理(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准)。
|
5 | 2020-08-05 | 注册资本(金)变更 |
5000
|
10000( + 100% )
|
6 | 2020-08-05 | 住所变更 |
浙江省温州市永嘉县南城街道桥翔路***号
|
浙江省温州市永嘉县南城街道永兴路建设大厦*楼
|
7 | 2020-08-05 | 注册资本(金)变更 |
****
|
*****
|
8 | 2020-08-05 | 法定代表人变更 |
戴新鹏
|
张豪
|
9 | 2020-08-05 | 投资人(股权)备案 |
姓名: 周中南; 出资额: ****万; 百分比: **%;姓名: 戴新鹏; 出资额: **万; 百分比: *%; [退出]
|
姓名: 周中南; 出资额: ****万; 百分比: **%;姓名: 张豪; 出资额: ***万; 百分比: *%; [新增]
|
10 | 2020-08-05 | 高级管理人员备案 |
姓名: 周中南; 证件号码: ******************; 职位: 监事;姓名: 戴新鹏; 证件号码: ******************; 职位: 执行董事; [退出]姓名: 戴新鹏; 证件号码: ******************; 职位: 总经理; [退出]
|
姓名: 周中南; 证件号码: ******************; 职位: 监事;姓名: 张豪; 证件号码: ******************; 职位: 执行董事; [新增]姓名: 张豪; 证件号码: ******************; 职位: 总经理; [新增]
|