序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 郑光龙 | 100% | 1000.000000万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
郑光龙
|
|
2 |
季连军
|
序号
|
分支机构名称
|
负责人 | 成立日期 |
1 |
平阳县飞龙化工有限公司敖江分公司
|
尤修安 | 2008-02-20 |
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2016-10-09 | 换****统一社会信用代码执照 |
注册号:********
组织机构代码证:********
|
统一社会信用代码:9********03957F
|
2 | 2014-10-29 | 高级管理人员备案 |
姓名: 李崇均; 证件名称: ; 证件号码: ******************; 性别: 男性; 职务: 监事 [退出]姓名: 郑光龙; 证件名称: ; 证件号码: ******************; 性别: 男性; 职务: 执行董事姓名: 郑光龙; 证件名称: ; 证件号码: ******************; 性别: 男性; 职务: 总经理
|
姓名: 季连军; 证件名称: ; 证件号码: ******************; 性别: 女性; 职务: 监事 [新增]姓名: 郑光龙; 证件名称: ; 证件号码: ******************; 性别: 男性; 职务: 执行董事姓名: 郑光龙; 证件名称: ; 证件号码: ******************; 性别: 男性; 职务: 经理
|
3 | 2014-10-29 | 投资人(股权)变更 |
姓名: 李崇均; 出资额: ***; 百分比: **% [退出]姓名: 周乃波; 出资额: ***; 百分比: **% [退出]姓名: 周仁仲; 出资额: ***; 百分比: **% [退出]姓名: 郑光龙; 出资额: ***; 百分比: **%
|
姓名: 郑光龙; 出资额: ****; 百分比: ***%
|
4 | 2014-10-29 | 组织机构变更 |
姓名: 李崇均; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事 [退出]姓名: 郑光龙; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 执行董事姓名: 郑光龙; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 总经理
|
姓名: 季连军; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 监事 [新增]姓名: 郑光龙; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 执行董事姓名: 郑光龙; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 经理
|
5 | 2014-10-29 | 企业类型变更 |
私营有限责任公司(自然人控股或私营性质企业控股)
|
一人有限责任公司(自然人独资)
|
6 | 2013-07-03 | 高级管理人员备案 |
姓名: 郑光锋; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事 [退出]姓名: 郑光龙; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 执行董事姓名: 郑光龙; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 总经理
|
姓名: 李崇均; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事 [新增]姓名: 郑光龙; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 执行董事姓名: 郑光龙; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 总经理
|
7 | 2013-07-03 | 投资人(股权)变更 |
姓名: 李崇均; 出资额: ***; 百分比: **%姓名: 郑光锋; 出资额: ***; 百分比: **% [退出]姓名: 郑光龙; 出资额: ***; 百分比: **%姓名: 周乃波; 出资额: ***; 百分比: **%姓名: 周仁仲; 出资额: ***; 百分比: **%
|
姓名: 李崇均; 出资额: ***; 百分比: **%姓名: 周乃波; 出资额: ***; 百分比: **%姓名: 周仁仲; 出资额: ***; 百分比: **%姓名: 郑光龙; 出资额: ***; 百分比: **%
|
8 | 2013-07-03 | 组织机构变更 |
姓名: 郑光锋; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事 [退出]姓名: 郑光龙; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 执行董事姓名: 郑光龙; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 总经理
|
姓名: 李崇均; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事 [新增]姓名: 郑光龙; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 执行董事姓名: 郑光龙; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 总经理
|
9 | 2013-01-17 | 营业期限(有效期限、驻在期限)变更 |
营业期限: 2004-12-30 至 2014-3-22
|
营业期限: 2004-12-30 至 2034-12-29
|
10 | 2012-11-08 | 住所(营业场所、地址)变更 |
住所: 平阳县鳌江镇钱仓办事处凤桥村(***国道旁) 邮政编码: ****** 电话: ********住所所在行政区划:钱仓镇
|
住所: 平阳县鳌江镇凤桥村(***国道旁) 邮政编码: ****** 电话: ********住所所在行政区划:鳌江镇
|