序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 徐建斌 | 17.5% | 124.25万人民币 |
2 | 徐慧哲 | 17.5% | 124.25万人民币 |
3 | 祁玉钗 | 16.5% | 117.15万人民币 |
4 | 吴建国 | 15% | 106.5万人民币 |
5 | 王鹤鸣 | 15% | 106.5万人民币 |
6 | 徐素 | 11.5% | 81.65万人民币 |
7 | 陈业 | 7% | 49.7万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
陈仕伟
|
|
2 |
吴建国
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2021-07-19 | 投资人(股权)备案 |
姓名: 徐建斌; 出资额: ***万; 百分比: **%;姓名: 吴建国; 出资额: ***万; 百分比: **%;姓名: 徐素; 出资额: **万; 百分比: **%;姓名: 蔡静怡; 出资额: **万; 百分比: **%; [退出]姓名: 陈业; 出资额: **万; 百分比: **%;
|
姓名: 徐建斌; 出资额: ***.**万; 百分比: **.*%;姓名: 徐慧哲; 出资额: ***.**万; 百分比: **.*%; [新增]姓名: 祁玉钗; 出资额: ***.**万; 百分比: **.*%; [新增]姓名: 吴建国; 出资额: ***.*万; 百分比: **%;姓名: 王鹤鸣; 出资额: ***.*万; 百分比: **%; [新增]姓名: 徐素; 出资额: **.**万; 百分比: **.*%;姓名: 陈业; 出资额: **.*万; 百分比: *%;
|
2 | 2020-12-23 | 法定代表人变更 |
徐龙松
|
陈仕伟
|
3 | 2020-12-23 | 高级管理人员备案 |
姓名: 吴建国; 证件号码: ******************; 职位: 监事;姓名: 徐龙松; 证件号码: ******************; 职位: 执行董事兼总经理; [退出]
|
姓名: 吴建国; 证件号码: ******************; 职位: 监事;姓名: 陈仕伟; 证件号码: ******************; 职位: 执行董事兼总经理; [新增]
|
4 | 2020-12-23 | 企业联络人员、财务人员 |
原联络员姓名:徐龙松;原联络员固定电话:;原联络员移动电话:*********** ;原联络员电子邮箱:;原联络员身份证件类型:;原联络人员证件号码:******************;原财务负责人姓名:徐龙松;原财务负责人固定电话:;原财务负责人移动电话:***********;原财务负责人电子邮箱:;原财务负责人证件名称:;原财务负责人身份证件号码:******************
|
现联络员姓名:陈仕伟;现联络员固定电话:;现联络员移动电话:*********** ;现联络员电子邮箱:;现联络员身份证件类型:;现联络人员证件号码:******************;现财务负责人姓名:陈仕伟;现财务负责人固定电话:;现财务负责人移动电话:***********;现财务负责人电子邮箱:;现财务负责人证件名称:;现财务负责人身份证件号码:******************
|
5 | 2020-09-10 | 法定代表人变更 |
陈仕伟
|
徐龙松
|
6 | 2020-09-10 | 企业联络人员、财务人员 |
原联络员姓名:陈仕伟;原联络员固定电话:;原联络员移动电话:*********** ;原联络员电子邮箱:;原联络员身份证件类型:;原联络人员证件号码:******************;原财务负责人姓名:陈仕伟;原财务负责人固定电话:;原财务负责人移动电话:***********;原财务负责人电子邮箱:;原财务负责人证件名称:;原财务负责人身份证件号码:******************
|
现联络员姓名:徐龙松;现联络员固定电话:;现联络员移动电话:*********** ;现联络员电子邮箱:;现联络员身份证件类型:;现联络人员证件号码:******************;现财务负责人姓名:徐龙松;现财务负责人固定电话:;现财务负责人移动电话:***********;现财务负责人电子邮箱:;现财务负责人证件名称:;现财务负责人身份证件号码:******************
|
7 | 2020-09-10 | 高级管理人员备案 |
姓名: 吴建国; 证件号码: ******************; 职位: 监事;姓名: 陈仕伟; 证件号码: ******************; 职位: 执行董事兼总经理; [退出]
|
姓名: 吴建国; 证件号码: ******************; 职位: 监事;姓名: 徐龙松; 证件号码: ******************; 职位: 执行董事兼总经理; [新增]
|
8 | 2020-01-21 | 投资人(股权)备案 |
姓名: 徐龙松; 出资额: ***万; 百分比: **%; [退出]姓名: 吴建国; 出资额: ***万; 百分比: **%;姓名: 徐素; 出资额: **万; 百分比: **%;姓名: 蔡静怡; 出资额: **万; 百分比: **%;姓名: 陈业; 出资额: **万; 百分比: **%;
|
姓名: 徐建斌; 出资额: ***万; 百分比: **%; [新增]姓名: 吴建国; 出资额: ***万; 百分比: **%;姓名: 徐素; 出资额: **万; 百分比: **%;姓名: 蔡静怡; 出资额: **万; 百分比: **%;姓名: 陈业; 出资额: **万; 百分比: **%;
|
9 | 2020-01-21 | 高级管理人员备案 |
姓名: 吴建国; 证件号码: ******************; 职位: 监事;姓名: 徐龙松; 证件号码: ******************; 职位: 执行董事兼总经理; [退出]
|
姓名: 吴建国; 证件号码: ******************; 职位: 监事;姓名: 陈仕伟; 证件号码: ******************; 职位: 执行董事兼总经理; [新增]
|
10 | 2020-01-21 | 法定代表人变更 |
徐龙松
|
陈仕伟
|