序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 温州浙南科技城建设投资集团有限公司 | 100% | 155000.000000万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
吕剑峰
|
|
2 |
吴量
|
|
3 |
吴建生
|
|
4 |
陈志坚
|
|
5 |
叶海宇
|
|
6 |
蔡和毕
|
|
7 |
章途山
|
|
8 |
周志坚
|
|
9 |
徐琦
|
|
10 |
徐温柔
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2021-07-22 | 高级管理人员备案 |
姓名: 叶海宇; 证件号码: ******************; 职位: 董事;姓名: 吕剑峰; 证件号码: ******************; 职位: 董事长兼总经理;姓名: 吴建生; 证件号码: ******************; 职位: 董事;姓名: 吴晓则; 证件号码: ******************; 职位: 监事; [退出]姓名: 吴量; 证件号码: ******************; 职位: 董事;姓名: 周志坚; 证件号码: ******************; 职位: 监事;姓名: 徐温柔; 证件号码: ******************; 职位: 监事;姓名: 章途山; 证件号码: ******************; 职位: 监事;姓名: 蔡和毕; 证件号码: ******************; 职位: 执行监事;姓名: 陈志坚; 证件号码: ******************; 职位: 董事;
|
姓名: 叶海宇; 证件号码: ******************; 职位: 董事;姓名: 吕剑峰; 证件号码: ******************; 职位: 董事长兼总经理;姓名: 吴建生; 证件号码: ******************; 职位: 董事;姓名: 吴量; 证件号码: ******************; 职位: 董事;姓名: 周志坚; 证件号码: ******************; 职位: 监事;姓名: 徐温柔; 证件号码: ******************; 职位: 监事;姓名: 徐琦; 证件号码: ******************; 职位: 监事; [新增]姓名: 章途山; 证件号码: ******************; 职位: 监事;姓名: 蔡和毕; 证件号码: ******************; 职位: 执行监事;姓名: 陈志坚; 证件号码: ******************; 职位: 董事;
|
2 | 2020-04-21 | 名称变更 |
温州高新技术产业开****区建设投资有限公司
|
温州浙南科技城科泰建设投资有限公司
|
3 | 2019-11-07 | 高级管理人员备案 |
姓名: 叶海宇; 证件号码: ******************; 职位: 董事;姓名: 吴建生; 证件号码: ******************; 职位: 董事;姓名: 吴晓则; 证件号码: ******************; 职位: 监事;姓名: 吴量; 证件号码: ******************; 职位: 董事;姓名: 周志坚; 证件号码: ******************; 职位: 监事;姓名: 徐昊; 证件号码: ******************; 职位: 监事; [退出]姓名: 章途山; 证件号码: ******************; 职位: 监事;姓名: 蔡和毕; 证件号码: ******************; 职位: 执行监事;姓名: 谢中武; 证件号码: ******************; 职位: 董事长兼总经理; [退出]姓名: 陈志坚; 证件号码: ******************; 职位: 董事;
|
姓名: 叶海宇; 证件号码: ******************; 职位: 董事;姓名: 吕剑峰; 证件号码: ******************; 职位: 董事长兼总经理; [新增]姓名: 吴建生; 证件号码: ******************; 职位: 董事;姓名: 吴晓则; 证件号码: ******************; 职位: 监事;姓名: 吴量; 证件号码: ******************; 职位: 董事;姓名: 周志坚; 证件号码: ******************; 职位: 监事;姓名: 徐温柔; 证件号码: ******************; 职位: 监事; [新增]姓名: 章途山; 证件号码: ******************; 职位: 监事;姓名: 蔡和毕; 证件号码: ******************; 职位: 执行监事;姓名: 陈志坚; 证件号码: ******************; 职位: 董事;
|
4 | 2019-11-07 | 法定代表人变更 |
谢中武
|
吕剑峰
|
5 | 2019-08-05 | 住所变更 |
温州高新技术产业园区**号小区(办公用房)C幢***、***室
|
浙江省温州市龙湾区瑶溪街道南洋大道****号浙南云谷H幢***室(自主申报)
|
6 | 2019-08-05 | 高级管理人员备案 |
姓名: 叶海宇; 证件号码: ******************; 职位: 董事;姓名: 吴晓则; 证件号码: ******************; 职位: 监事;姓名: 吴量; 证件号码: ******************; 职位: 董事;姓名: 周志坚; 证件号码: ******************; 职位: 监事;姓名: 徐昊; 证件号码: ******************; 职位: 监事;姓名: 曾国海; 证件号码: ******************; 职位: 董事; [退出]姓名: 杨瑜; 证件号码: ******************; 职位: 董事; [退出]姓名: 章途山; 证件号码: ******************; 职位: 监事;姓名: 蔡和毕; 证件号码: ******************; 职位: 执行监事;姓名: 谢中武; 证件号码: ******************; 职位: 董事长兼总经理;
|
姓名: 叶海宇; 证件号码: ******************; 职位: 董事;姓名: 吴建生; 证件号码: ******************; 职位: 董事; [新增]姓名: 吴晓则; 证件号码: ******************; 职位: 监事;姓名: 吴量; 证件号码: ******************; 职位: 董事;姓名: 周志坚; 证件号码: ******************; 职位: 监事;姓名: 徐昊; 证件号码: ******************; 职位: 监事;姓名: 章途山; 证件号码: ******************; 职位: 监事;姓名: 蔡和毕; 证件号码: ******************; 职位: 执行监事;姓名: 谢中武; 证件号码: ******************; 职位: 董事长兼总经理;姓名: 陈志坚; 证件号码: ******************; 职位: 董事; [新增]
|
7 | 2019-08-05 | 经营范围变更 |
城市基础设施的建设;对科技孵化器的建设管理及投资;经济信息咨询服务(不含金融、证券、期货);建材的销售;物业服务。
|
城市基础设施的建设;对科技孵化器的建设管理及投资;经济信息咨询服务(不含金融、证券、期货);建材的销售;物业服务;工程项目代建管理;自有房屋租赁。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
8 | 2019-08-05 | 管辖单位变更 |
蒲州所
|
瑶溪所
|
9 | 2019-08-05 | 章程备案 |
|
|
10 | 2018-02-09 | 法定代表人变更 |
曾国海
|
谢中武
|