序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 蔡久都 | 81.80653% | 1953.54万人民币 |
2 | 蔡博 | 18.19347% | 434.46万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
蔡久都
|
|
2 |
蔡博
|
序号
|
分支机构名称
|
负责人 | 成立日期 |
1 |
浙江天石粉末冶金有限公司武汉分公司
|
张汉斌 | 2007-09-17 |
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2016-01-20 | 换****统一社会信用代码执照 |
注册号:********
组织机构代码证:********
|
统一社会信用代码:9********74110F
|
2 | 2015-06-12 | 营业期限(有效期限、驻在期限)变更 |
营业期限: 2001-4-27 至 2015-7-7
|
营业期限: 2001-4-27 至 9999-9-9
|
3 | 2015-06-12 | 一般经营项目变更 |
一般经营项目: 碳化钨硬质合金、矿用设备、建筑小五金生产、销售.(涉及许可生产的凭有效证件生产经营);货物进出口、技术进出口(法律、行政法规禁止经营的项目除外;法律、行政法规限制经营的项目取得许可后方可经营)
|
一般经营项目: 碳化钨硬质合金、矿用设备、建筑小五金生产、销售;货物进出口、技术进出口。
|
4 | 2009-06-15 | 投资人(股权)备案 |
姓名: 倪顺明; 出资额: ***.**; 百分比: **.*% [退出]姓名: 蔡久都; 出资额: ****.**; 百分比: **.*%
|
姓名: 蔡博; 出资额: ***.**; 百分比: **.*% [新增]姓名: 蔡久都; 出资额: ****.**; 百分比: **.*%
|
5 | 2009-06-15 | 法定代表人(负责人、董事长、首席代表)变更 |
姓名: 蔡久都; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 执行董事姓名: 蔡久都; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 总经理姓名: 倪顺明; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事
|
姓名: 蔡博; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事姓名: 蔡久都; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 执行董事姓名: 蔡久都; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 总经理
|
6 | 2007-08-28 | 变更注册号 |
注册号: ********039
|
注册号: ********
|
7 | 2007-08-23 | 投资人(股权)备案 |
姓名: 倪顺明; 出资额: ***.**; 百分比: **.*%姓名: 陈连华; 出资额: ***.**; 百分比: **.*% [退出]姓名: 蔡久都; 出资额: ****.**; 百分比: **.**%
|
姓名: 倪顺明; 出资额: ***.**; 百分比: **.*%姓名: 蔡久都; 出资额: ****.**; 百分比: **.*%
|
8 | 2007-08-23 | 法定代表人(负责人、董事长、首席代表)变更 |
姓名: 蔡久都; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男; 职务: 总经理姓名: 陈连华; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男; 职务: 监事姓名: 倪顺明; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男; 职务: 执行董事
|
姓名: 蔡久都; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男; 职务: 执行董事姓名: 蔡久都; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男; 职务: 总经理姓名: 倪顺明; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男; 职务: 监事
|
9 | 2007-08-23 | 法定代表人(负责人、董事长、首席代表)变更 |
倪顺明
|
蔡久都
|
10 | 2006-09-28 | 法定代表人(负责人、董事长、首席代表)变更 |
姓名: 蔡久都; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男; 职务: 执行董事姓名: 倪顺明; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男; 职务: 监事
|
姓名: 蔡久都; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男; 职务: 总经理姓名: 陈连华; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男; 职务: 监事姓名: 倪顺明; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男; 职务: 执行董事
|