序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 岑建国 | 40% | 63.2万人民币 |
2 | 季伟东 | 30% | 47.4万人民币 |
3 | 林希文 | 30% | 47.4万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
季伟东
|
|
2 |
岑建国
|
|
3 |
林希文
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2021-10-22 | 经营范围变更 |
塑胶(不含危险化学品)销售;饰品、眼镜配件制造、加工、销售;货物及技术进出口(国家禁止与涉及行政审批的货物和技术进出口除外)(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
一般项目:塑料制品制造;塑料制品销售;橡胶制品制造;橡胶制品销售;塑胶表面处理;工艺美术品及礼仪用品制造(象牙及其制品除外);工艺美术品及礼仪用品销售(象牙及其制品除外);美****饰品生产;美****饰品销售;珠宝首饰制造;珠宝首饰批****;珠宝首饰零售;眼镜制造;眼镜销售(不含隐形眼镜);货物进出口;技术进出口(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。
|
2 | 2019-04-04 | 注册资本(金)变更 |
**
|
***
|
3 | 2019-04-04 | 投资人(股权)备案 |
姓名: 岑建国; 出资额: **.*万; 百分比: **%姓名: 季伟东; 出资额: **.*万; 百分比: **%姓名: 林希文; 出资额: **.*万; 百分比: **%
|
姓名: 岑建国; 出资额: **.*万; 百分比: **%姓名: 季伟东; 出资额: **.*万; 百分比: **%姓名: 林希文; 出资额: **.*万; 百分比: **%
|
4 | 2019-04-04 | 经营范围变更 |
塑胶(不含危险化学品)销售;眼镜配件制造、加工、销售
|
塑胶(不含危险化学品)销售;饰品、眼镜配件制造、加工、销售;货物及技术进出口(国家禁止与涉及行政审批的货物和技术进出口除外)(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
5 | 2017-01-05 | 换****统一社会信用代码执照 |
注册号:*****
组织机构代码证:571746412
|
统一社会信用代码:*****M
|
6 | 2011-06-15 | 组织机构变更 |
姓名: 蔡良荣; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 执行董事兼总经理 [退出]姓名: 岑建国; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事
|
姓名: 季伟东; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 执行董事兼总经理 [新增]姓名: 林希文; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事 [新增]姓名: 岑建国; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事
|
7 | 2011-06-15 | 法定代表人(负责人、董事长、首席代表)变更 |
蔡良荣
|
季伟东
|
8 | 2011-04-11 | 组织机构变更 |
姓名: 蔡良荣; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事姓名: 岑建国; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 执行董事兼总经理
|
姓名: 蔡良荣; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 执行董事兼总经理姓名: 岑建国; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事
|
9 | 2011-04-11 | 法定代表人(负责人、董事长、首席代表)变更 |
岑建国
|
蔡良荣
|
10 | 2011-04-11 | 行业代码变更 |
行业代码:3000
|
行业代码:6399
|