序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 蔡明超 | 80% | 176万人民币 |
2 | 崔美蓉 | 20% | 44万人民币 |
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2017-12-27 | 换****统一社会信用代码执照 |
注册号:*****组织机构代码证:145668052
|
统一社会信用代码:*****K
|
2 | 2015-08-20 | 高级管理人员备案 |
姓名: 蔡明超 ; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事姓名: 崔美蓉; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 董事姓名: 何新艺; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事长
|
姓名: 蔡明超; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事长姓名: 崔美蓉; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 董事姓名: 何新艺; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事
|
3 | 2015-08-20 | 法定代表人变更 |
何新艺
|
蔡明超
|
4 | 2015-08-20 | 组织机构变更 |
姓名: 蔡明超 ; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事姓名: 崔美蓉; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 董事姓名: 何新艺; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事长
|
姓名: 蔡明超; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事长姓名: 崔美蓉; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 董事姓名: 何新艺; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事
|
5 | 2014-04-29 | 高级管理人员备案 |
姓名: 蔡明超 ; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事姓名: 崔美蓉; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 董事姓名: 王世界 ; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事长 [退出]
|
姓名: 蔡明超 ; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事姓名: 崔美蓉; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 董事姓名: 何新艺; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事长 [新增]
|
6 | 2014-04-29 | 法定代表人变更 |
王世界
|
何新艺
|
7 | 2014-04-29 | 住所变更 |
住所: 飞云镇云周工业区东小区*号 邮政编码: ****** 电话: *******住所所在行政区划:飞云镇
|
住所: 瑞安市飞云街道云周工业区东小区*号 邮政编码: ****** 电话: *********住所所在行政区划:飞云镇
|
8 | 2014-04-29 | 组织机构变更 |
姓名: 蔡明超 ; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事姓名: 崔美蓉; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 董事姓名: 王世界 ; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事长 [退出]
|
姓名: 蔡明超 ; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事姓名: 崔美蓉; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 董事姓名: 何新艺; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事长 [新增]
|
9 | 2014-04-29 | 一般经营项目变更 |
一般经营项目: 印花色浆*
|
一般经营项目: 印花色浆、颜料制造
|
10 | 2009-06-10 | 投资人(股权)备案 |
姓名: 崔美蓉; 出资额: *; 百分比: **%姓名: 蔡明超; 出资额: **; 百分比: **%
|
姓名: 崔美蓉; 出资额: **; 百分比: **%姓名: 蔡明超; 出资额: ***; 百分比: **%
|