序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 吴元伟 | 100% | 1000.000000万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
吴元伟
|
|
2 |
胡旭明
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2020-10-14 | 投资人(股权)备案 |
姓名: 吴松仁; 出资额: ****万; 百分比: ***%; [退出]
|
姓名: 吴元伟; 出资额: ****万; 百分比: ***%; [新增]
|
2 | 2020-10-14 | 法定代表人变更 |
吴松仁
|
吴元伟
|
3 | 2020-10-14 | 高级管理人员备案 |
姓名: 吴松仁; 证件号码: ******************; 职位: 执行董事兼总经理; [退出]姓名: 胡旭明; 证件号码: ******************; 职位: 监事;
|
姓名: 吴元伟; 证件号码: ******************; 职位: 执行董事兼总经理; [新增]姓名: 胡旭明; 证件号码: ******************; 职位: 监事;
|
4 | 2020-10-14 | 住所变更 |
浙江省温州市乐清市虹桥镇溪西工业区(乐清市天翔电子有限公司内)
|
浙江省温州市乐清市虹桥镇兴****路***-***号
|
5 | 2020-07-03 | 管辖单位变更 |
淡溪市场监管所
|
虹桥市场监管分局
|
6 | 2020-07-03 | 住所变更 |
浙江省乐清市淡溪镇街头村(浙江锦跃电子科技有限公司内)
|
浙江省温州市乐清市虹桥镇溪西工业区(乐清市天翔电子有限公司内)
|
7 | 2020-03-13 | 名称变更 |
乐清市九达电子有限公司
|
浙江九达电子有限公司
|
8 | 2020-03-10 | 注册资本(金)变更 |
***
|
****
|
9 | 2020-03-10 | 投资人(股权)备案 |
姓名: 吴松仁; 出资额: ***万; 百分比: ***%;
|
姓名: 吴松仁; 出资额: ****万; 百分比: ***%;
|
10 | 2019-04-23 | 管辖单位变更 |
虹桥市场监管分局
|
淡溪市场监管所
|