序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 邓渝波 | 40% | 400万人民币 |
2 | 沈子韵 | 21.9% | 219万人民币 |
3 | 张建成 | 12% | 120万人民币 |
4 | 黄学宝 | 10% | 100万人民币 |
5 | 汪屹 | 8% | 80万人民币 |
6 | 钱维燕 | 6% | 60万人民币 |
7 | 张林 | 2.1% | 21万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
邓渝波
|
|
2 |
黄学宝
|
|
3 |
王干一
|
|
4 |
毛文华
|
|
5 |
汪屹
|
|
6 |
张建成
|
|
7 |
郑晓瑜
|
|
8 |
黄立群
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2016-12-19 | 换****统一社会信用代码执照 |
注册号:********53745
组织机构代码证:********
|
统一社会信用代码:9********67384X
|
2 | 2015-03-26 | 注册资本(金)变更 |
***
|
****
|
3 | 2015-03-26 | 高级管理人员备案 |
姓名: 陈蜀琳; 证件名称: ; 证件号码: ******************; 性别: 女性; 职务: 董事 [退出]姓名: 陈芙蓉; 证件名称: ; 证件号码: ******************; 性别: 女性; 职务: 监事 [退出]姓名: 邓柏贤; 证件名称: ; 证件号码: ******************; 性别: 男性; 职务: 董事 [退出]姓名: 邓渝波; 证件名称: ; 证件号码: ******************; 性别: 女性; 职务: 经理姓名: 邓渝波; 证件名称: ; 证件号码: ******************; 性别: 女性; 职务: 董事长姓名: 黄立群; 证件名称: ; 证件号码: ******************; 性别: 女性; 职务: 监事姓名: 黄学宝; 证件名称: ; 证件号码: ******************; 性别: 男性; 职务: 董事姓名: 黄学先; 证件名称: ; 证件号码: ******************; 性别: 男性; 职务: 董事 [退出]姓名: 郑晓瑜; 证件名称: ; 证件号码: ******************; 性别: 女性; 职务: 执行监事
|
姓名: 邓渝波; 证件名称: ; 证件号码: ******************; 性别: 女性; 职务: 董事长姓名: 邓渝波; 证件名称: ; 证件号码: ******************; 性别: 女性; 职务: 经理姓名: 黄立群; 证件名称: ; 证件号码: ******************; 性别: 女性; 职务: 监事姓名: 黄学宝; 证件名称: ; 证件号码: ******************; 性别: 男性; 职务: 董事姓名: 毛文华; 证件名称: ; 证件号码: ******************; 性别: 男性; 职务: 董事 [新增]姓名: 汪屹; 证件名称: ; 证件号码: ******************; 性别: 男性; 职务: 董事 [新增]姓名: 王干一; 证件名称: ; 证件号码: ******************; 性别: 男性; 职务: 董事 [新增]姓名: 张建成; 证件名称: ; 证件号码: ******************; 性别: 男性; 职务: 执行监事 [新增]姓名: 郑晓瑜; 证件名称: ; 证件号码: ******************; 性别: 女性; 职务: 监事
|
4 | 2015-03-26 | 投资人(股权)备案 |
姓名: 张林; 出资额: *; 百分比: *.****%姓名: 黄学宝; 出资额: **; 百分比: **.****%姓名: 邓渝波; 出资额: ***; 百分比: **.****%
|
姓名: 张林; 出资额: **; 百分比: *.*%姓名: 钱维燕; 出资额: **; 百分比: *% [新增]姓名: 汪屹; 出资额: **; 百分比: *% [新增]姓名: 黄学宝; 出资额: ***; 百分比: **%姓名: 张建成; 出资额: ***; 百分比: **% [新增]姓名: 沈子韵; 出资额: ***; 百分比: **.*% [新增]姓名: 邓渝波; 出资额: ***; 百分比: **%
|
5 | 2015-03-26 | 出资方式变更 |
股东姓名或者名称: 认缴出资额: 持股比例:% 实缴出资额: 出资时间: 出资方式: 余额交付期限:
|
股东姓名或者名称: 认缴出资额: 持股比例:% 实缴出资额:0 出资时间: 出资方式:货币 余额交付期限:2015-03-24
|
6 | 2015-03-26 | 注册资本(金)变更 |
401
|
1000( + 149.37656% )
|
7 | 2015-03-26 | 组织机构变更 |
姓名: 陈蜀琳; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 董事 [退出]姓名: 陈芙蓉; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 监事 [退出]姓名: 邓柏贤; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事 [退出]姓名: 邓渝波; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 经理姓名: 邓渝波; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 董事长姓名: 黄立群; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 监事姓名: 黄学宝; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事姓名: 黄学先; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事 [退出]姓名: 郑晓瑜; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 执行监事
|
姓名: 邓渝波; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 董事长姓名: 邓渝波; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 经理姓名: 黄立群; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 监事姓名: 黄学宝; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事姓名: 毛文华; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事 [新增]姓名: 汪屹; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事 [新增]姓名: 王干一; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事 [新增]姓名: 张建成; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 执行监事 [新增]姓名: 郑晓瑜; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 监事
|
8 | 2014-12-19 | 注册资本(金)变更 |
***
|
***
|
9 | 2014-12-19 | 投资人(股权)备案 |
姓名: 黄学宝; 出资额: **; 百分比: **%姓名: 邓渝波; 出资额: ***; 百分比: **%
|
姓名: 张林; 出资额: *; 百分比: *.****% [新增]姓名: 黄学宝; 出资额: **; 百分比: **.****%姓名: 邓渝波; 出资额: ***; 百分比: **.****%
|
10 | 2014-12-19 | 出资方式变更 |
股东姓名或者名称: 认缴出资额: 持股比例:% 实缴出资额: 出资时间: 出资方式: 余额交付期限:
|
股东姓名或者名称: 认缴出资额: 持股比例:% 实缴出资额:0 出资时间: 出资方式:货币 余额交付期限:2014-12-31
|