序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 陈曼秋 | 72% | 1152万人民币 |
2 | 周康进 | 28% | 448万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
陈曼秋
|
|
2 |
周康进
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2020-06-03 | 注册资本(金)变更 |
****
|
****
|
2 | 2020-06-03 | 投资人(股权)备案 |
姓名: 陈曼秋; 出资额: ****万; 百分比: **%;姓名: 周康进; 出资额: ***万; 百分比: **%;
|
姓名: 陈曼秋; 出资额: ****万; 百分比: **%;姓名: 周康进; 出资额: ***万; 百分比: **%;
|
3 | 2016-11-22 | 换****统一社会信用代码执照 |
注册号:********64622
组织机构代码证:********
|
统一社会信用代码:9********00047P
|
4 | 2015-04-01 | 高级管理人员备案 |
姓名: 邵思思; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 执行董事兼总经理 [退出]姓名: 周康进; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事
|
姓名: 陈曼秋; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 执行董事兼总经理 [新增]姓名: 周康进; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事
|
5 | 2015-04-01 | 投资人(股权)备案 |
姓名: 周康进; 出资额: ***; 百分比: **%姓名: 邵思思; 出资额: ****; 百分比: **% [退出]
|
姓名: 周康进; 出资额: ***; 百分比: **%姓名: 陈曼秋; 出资额: ****; 百分比: **% [新增]
|
6 | 2015-04-01 | 法定代表人变更 |
邵思思
|
陈曼秋
|
7 | 2015-04-01 | 组织机构变更 |
姓名: 邵思思; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 执行董事兼总经理 [退出]姓名: 周康进; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事
|
姓名: 陈曼秋; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 执行董事兼总经理 [新增]姓名: 周康进; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事
|
8 | 2014-07-21 | 高级管理人员备案 |
姓名: 郑崇泽; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 执行董事兼总经理 [退出]姓名: 周康进; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事
|
姓名: 邵思思; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 执行董事兼总经理 [新增]姓名: 周康进; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事
|
9 | 2014-07-21 | 投资人(股权)备案 |
姓名: 周康进; 出资额: ***; 百分比: **%姓名: 陈曼秋; 出资额: ****; 百分比: **% [退出]
|
姓名: 周康进; 出资额: ***; 百分比: **%姓名: 邵思思; 出资额: ****; 百分比: **% [新增]
|
10 | 2014-07-21 | 经营期限(营业期限)变更 |
营业期限: 1997-10-7 至 2017-10-6
|
营业期限: 1997-10-7 至
|