序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 陈新新 | 45% | 450万人民币 |
2 | 刘良鹏 | 30% | 300万人民币 |
3 | 陈少娟 | 15% | 150万人民币 |
4 | 陈小燕 | 10% | 100万人民币 |
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2022-05-12 | 出资比例备案 |
姓名: 刘良鹏; 出资额: ***万; 百分比: **%;姓名: 陈小燕; 出资额: ***万; 百分比: **%;姓名: 陈少娟; 出资额: ***万; 百分比: **%;姓名: 陈新新; 出资额: ***万; 百分比: **%;
|
姓名: 刘良鹏; 出资额: ***万; 百分比: **%;姓名: 陈小燕; 出资额: ***万; 百分比: **%;姓名: 陈少娟; 出资额: ***万; 百分比: **%;姓名: 陈新新; 出资额: ***万; 百分比: **%;
|
2 | 2022-05-12 | 章程备案 |
|
|
3 | 2022-01-05 | 企业联络人员、财务人员 |
原联络员姓名:徐良文;原联络员固定电话:;原联络员移动电话:*********** ;原联络员电子邮箱:;原联络员身份证件类型:中华人民共和国居民身份证;原联络人员证件号码:******************;原财务负责人姓名:徐良文;原财务负责人固定电话:;原财务负责人移动电话:***********;原财务负责人电子邮箱:;原财务负责人证件名称:中华人民共和国居民身份证;原财务负责人身份证件号码:******************
|
现联络员姓名:徐良文;现联络员固定电话:;现联络员移动电话:*********** ;现联络员电子邮箱:;现联络员身份证件类型:中华人民共和国居民身份证;现联络人员证件号码:******************;现财务负责人姓名:林国女;现财务负责人固定电话:;现财务负责人移动电话:***********;现财务负责人电子邮箱:;现财务负责人证件名称:中华人民共和国居民身份证;现财务负责人身份证件号码:******************
|
4 | 2022-01-05 | 法定代表人变更 |
陈小燕
|
林国女
|
5 | 2022-01-05 | 注册资本(金)变更 |
**
|
****
|
6 | 2022-01-05 | 投资人(股权)备案 |
姓名: 陈新新; 出资额: **.*万; 百分比: **%;姓名: 刘良鹏; 出资额: **万; 百分比: **%;姓名: 陈少娟; 出资额: *.*万; 百分比: **%;姓名: 陈小燕; 出资额: *万; 百分比: **%;
|
姓名: 陈新新; 出资额: ***万; 百分比: **%;姓名: 刘良鹏; 出资额: ***万; 百分比: **%;姓名: 陈少娟; 出资额: ***万; 百分比: **%;姓名: 陈小燕; 出资额: ***万; 百分比: **%;
|
7 | 2022-01-05 | 高级管理人员备案 |
姓名: 陈小燕; 证件号码: ******************; 职位: 执行董事兼总经理; [退出]姓名: 陈新新; 证件号码: ******************; 职位: 监事;
|
姓名: 林国女; 证件号码: ******************; 职位: 执行董事兼总经理; [新增]姓名: 陈新新; 证件号码: ******************; 职位: 监事;
|
8 | 2022-01-05 | 经营范围变更 |
一般项目:塑料制品制造;塑料制品销售;产业用纺织制成品制造;产业用纺织制成品销售;纸制品制造;纸制品销售(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。
|
一般项目:塑料制品制造;塑料制品销售;产业用纺织制成品制造;产业用纺织制成品销售;纸制品制造;纸制品销售;塑料包装箱及容器制造;食品用塑料包装容器工具制品销售;货物进出口;技术进出口(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。许可项目:包装装潢印刷品印刷(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准)。
|
9 | 2021-12-31 | 投资人(股权)备案 |
姓名: 陈小燕; 出资额: **万; 百分比: **%;姓名: 陈少雁; 出资额: **万; 百分比: **%; [退出]姓名: 陈少娟; 出资额: *万; 百分比: **%;姓名: 陈新新; 出资额: *万; 百分比: **%;
|
姓名: 陈新新; 出资额: **.*万; 百分比: **%;姓名: 刘良鹏; 出资额: **万; 百分比: **%; [新增]姓名: 陈少娟; 出资额: *.*万; 百分比: **%;姓名: 陈小燕; 出资额: *万; 百分比: **%;
|
10 | 2021-06-23 | 法定代表人变更 |
徐良文
|
陈小燕
|