序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 梁正才 | 60% | 168万人民币 |
2 | 杨华利 | 40% | 112万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
梁正才
|
|
2 |
杨利华
|
序号
|
分支机构名称
|
负责人 | 成立日期 |
1 |
温州锐思特酒店管理有限公司经济技术开****区店
|
何乐 | 2011-10-13 |
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2020-06-19 | 经营期限(营业期限)变更 |
营业期限至: 2020-04-19
|
营业期限至: 营业期限至: 长期
|
2 | 2017-01-19 | 高级管理人员备案 |
姓名: 何乐; 证件名称: ; 证件号码: ******************; 性别: 男性; 职务: 董事长兼总经理 [退出]姓名: 李强; 证件名称: ; 证件号码: ******************; 性别: 男性; 职务: 监事 [退出]姓名: 吴跃春; 证件名称: ; 证件号码: ******************; 性别: 男性; 职务: 董事 [退出]姓名: 严维东; 证件名称: ; 证件号码: ***************; 性别: 男性; 职务: 董事 [退出]
|
姓名: 梁正才; 证件名称: ; 证件号码: ******************; 性别: 男性; 职务: 执行董事兼总经理 [新增]姓名: 梁正才; 证件名称: ; 证件号码: ******************; 性别: 男性; 职务: 经理 [新增]姓名: 杨利华; 证件名称: ; 证件号码: ******************; 性别: 女性; 职务: 监事 [新增]
|
3 | 2017-01-19 | 投资人(股权)变更 |
企业名称: 浙江锐思特酒店管理有限公司; 出资额: ***; 百分比: ***%; 法人性质: 企业法人 [退出]
|
姓名: 杨华利; 出资额: ***; 百分比: **% [新增]姓名: 梁正才; 出资额: ***; 百分比: **% [新增]
|
4 | 2017-01-19 | 住所(营业场所、地址)变更 |
住所: 温州经济技术开****区括苍西路***号巨龙大厦*-*幢***室A*** 邮政编码: 电话: ********
|
住所: 温州经济技术开****区巨龙花园C*幢二楼办公楼***室 邮政编码: 电话: ********
|
5 | 2017-01-19 | 组织机构变更 |
姓名: 何乐; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事长兼总经理 [退出]姓名: 李强; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事 [退出]姓名: 吴跃春; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事 [退出]姓名: 严维东; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事 [退出]
|
姓名: 梁正才; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 执行董事兼总经理 [新增]姓名: 梁正才; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 经理 [新增]姓名: 杨利华; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 监事 [新增]
|
6 | 2017-01-19 | 企业类型变更 |
一人有限责任公司(内资法人独资)
|
私营有限责任公司(自然人控股或私营性质企业控股)
|
7 | 2017-01-19 | 法定代表人(负责人、董事长、首席代表)变更 |
何乐
|
梁正才
|
8 | 2016-11-21 | 换****统一社会信用代码执照 |
注册号:********
组织机构代码证:********
|
统一社会信用代码:9********62066J
|
9 | 2012-07-17 | 高级管理人员备案 |
姓名: 蔡思权; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事长 [退出]姓名: 蔡思权; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 总经理 [退出]姓名: 陈风雅; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 监事 [退出]姓名: 金石坚; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事 [退出]姓名: 李一鸣; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事 [退出]姓名: 吴跃春; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事姓名: 严维东; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事姓名: 张凯; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事 [退出]
|
姓名: 何乐; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事长兼总经理 [新增]姓名: 李强; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事 [新增]姓名: 吴跃春; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事姓名: 严维东; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事
|
10 | 2012-07-17 | 组织机构变更 |
姓名: 蔡思权; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事长 [退出]姓名: 蔡思权; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 总经理 [退出]姓名: 陈风雅; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 监事 [退出]姓名: 金石坚; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事 [退出]姓名: 李一鸣; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事 [退出]姓名: 吴跃春; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事姓名: 严维东; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事姓名: 张凯; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事 [退出]
|
姓名: 何乐; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事长兼总经理 [新增]姓名: 李强; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事 [新增]姓名: 吴跃春; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事姓名: 严维东; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事
|