序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 杭州卓晓企业管理咨询合伙企业(有限合伙) | 99% | 1004.85万人民币 |
2 | 杭州枫璐企业管理咨询合伙企业(有限合伙) | 1% | 10.15万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
顾仲华
|
|
2 |
江白伊
|
|
3 |
刘文礼
|
|
4 |
李丹
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2021-08-19 | 高级管理人员备案 |
姓名: 凌思霞; 证件号码: ******************; 职位: 董事兼总经理; [退出]姓名: 宋利凯; 证件号码: ******************; 职位: 监事; [退出]姓名: 江白伊; 证件号码: ******************; 职位: 董事;姓名: 顾仲华; 证件号码: ******************; 职位: 董事长;
|
姓名: 刘文礼; 证件号码: ******************; 职位: 董事兼总经理; [新增]姓名: 李丹; 证件号码: ******************; 职位: 监事; [新增]姓名: 江白伊; 证件号码: ******************; 职位: 董事;姓名: 顾仲华; 证件号码: ******************; 职位: 董事长;
|
2 | 2021-08-04 | 投资人(股权)备案 |
企业名称: 东方前海卓睿投资管理(杭州)合伙企业(有限合伙); 出资额: ****.**万; 百分比: **%; [退出]企业名称: 东方前海投资管理(杭州)有限公司; 出资额: **.**万; 百分比: *%; [退出]
|
企业名称: 杭州卓正投资管理合伙企业(有限合伙); 出资额: ****.**万; 百分比: **%; [新增]企业名称: 杭州枫璐企业管理咨询合伙企业(有限合伙); 出资额: **.**万; 百分比: *%; [新增]
|
3 | 2021-05-16 | 住所变更 |
苍南县灵溪镇示范工业园区(华正塑料集团有限公司A幢)
|
浙江省温州市苍南县灵溪镇大顺****商厦****室(仅限办公)
|
4 | 2021-05-16 | 联系电话变更 |
***********
|
***********
|
5 | 2018-10-12 | 投资人(股权)备案 |
企业名称: 宁波焜德投资管理合伙企业(有限合伙); 出资额: ***.*万; 百分比: **% [退出]企业名称: 浙江诸暨回音必假日酒店管理有限公司; 出资额: **.*万; 百分比: *% [退出]
|
企业名称: 东方前海卓睿投资管理(杭州)合伙企业(有限合伙); 出资额: ****.**万; 百分比: **% [新增]企业名称: 东方前海投资管理(杭州)有限公司; 出资额: **.**万; 百分比: *% [新增]
|
6 | 2018-10-12 | 企业联络人员、财务人员 |
原联络员姓名:顾仲华;原联络员固定电话:;原联络员移动电话:*********** ;原联络员电子邮箱:;原联络员身份证件类型:中华人民共和国居民身份证;原联络人员证件号码:******************;原财务负责人姓名:顾仲华;原财务负责人固定电话:;原财务负责人移动电话:***********;原财务负责人电子邮箱:;原财务负责人证件名称:中华人民共和国居民身份证;原财务负责人身份证件号码:******************
|
现联络员姓名:凌思霞;现联络员固定电话:;现联络员移动电话:*********** ;现联络员电子邮箱:;现联络员身份证件类型:中华人民共和国居民身份证;现联络人员证件号码:******************;现财务负责人姓名:凌思霞;现财务负责人固定电话:;现财务负责人移动电话:***********;现财务负责人电子邮箱:;现财务负责人证件名称:中华人民共和国居民身份证;现财务负责人身份证件号码:******************
|
7 | 2018-10-12 | 联系电话变更 |
***********
|
***********
|
8 | 2018-10-12 | 高级管理人员备案 |
姓名: 杨超; 证件号码: ******************; 职位: 监事 [退出]姓名: 王静珂; 证件号码: ******************; 职位: 执行董事 [退出]姓名: 顾仲华; 证件号码: ******************; 职位: 总经理
|
姓名: 凌思霞; 证件号码: ******************; 职位: 董事兼总经理 [新增]姓名: 宋利凯; 证件号码: ******************; 职位: 监事 [新增]姓名: 江白伊; 证件号码: ******************; 职位: 董事 [新增]姓名: 顾仲华; 证件号码: ******************; 职位: 董事长
|
9 | 2018-10-12 | 法定代表人变更 |
王静珂
|
顾仲华
|
10 | 2018-07-13 | 法定代表人变更 |
顾仲华
|
王静珂
|