序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2020-12-18 | 负责人变更 |
章显俊 [退出]
|
应建锋 [新增]
|
2 | 2020-03-05 | 管辖单位变更 |
灵溪市场监管分局
|
灵溪市场监管分局
|
3 | 2020-03-05 | 负责人变更 |
彭来亮 [退出]
|
章显俊 [新增]
|
4 | 2017-05-09 | 换****统一社会信用代码执照 |
注册号:*****组织机构代码证:732410152
|
统一社会信用代码:*****Q
|
5 | 2013-07-02 | 负责人变更 |
曾善光 [退出]
|
彭来亮 [新增]
|
6 | 2013-07-02 | 法定代表人(负责人、董事长、首席代表)变更 |
曾善光
|
彭来亮
|
7 | 2012-07-31 | 负责人变更 |
张存伟 [退出]
|
曾善光 [新增]
|
8 | 2012-07-31 | 住所(营业场所、地址)变更 |
住所: 温州市苍南灵溪镇玉苍路701号 邮政编码: 325000 电话: ********住所所在行政区划:灵溪镇
|
住所: 温州市苍南灵溪镇玉苍路192-204号一楼 邮政编码: 325000 电话: ********住所所在行政区划:灵溪镇
|
9 | 2012-07-31 | 法定代表人(负责人、董事长、首席代表)变更 |
张存伟
|
曾善光
|
10 | 2010-08-05 | 负责人变更 |
张招安 [退出]
|
张存伟 [新增]
|