序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 戴金亮 | 72% | 720.0万人民币 |
2 | 连新钗 | 28% | 280.0万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
戴金亮
|
|
2 |
连新钗
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2020-06-12 | 经营范围变更 |
低压电解纯水臭氧****生器、臭氧消毒杀菌水机、废气处理设备、污水处理设备、空气净化器、电子元器件、家用电器研****、制造、加工、销售;食品、五金产品、机电设备、建筑材料、机械设备、高低压电器及配件、塑料制品、金属材料销售;卷烟、雪茄烟零售;货物进出口、技术进出口。
|
一般项目:技术服务、技术开****、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;气体、液体分离及纯净设备制造;气体、液体分离及纯净设备销售;环境保护专用设备制造;环境保护专用设备销售;电子专用设备制造;电子专用设备销售;电子元器件制造;电子元器件零售;电子元器件批****;水污染治理;五金产品批****;五金产品零售;电力电子元器件销售;机械设备销售;建筑材料销售;配电开关控制设备销售;塑料制品销售;金属材料销售(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。许可项目:消毒器械生产;食品经营;烟草制品零售;货物进出口;技术进出口(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准)。
|
2 | 2019-01-18 | 出资日期备案 |
姓名: 刘成龙; 出资日期: 2046-06-29姓名: 吴秀华; 出资日期: 2046-06-29姓名: 连新钗; 出资日期: 2046-06-29姓名: 陈建清; 出资日期: 2046-06-29
|
姓名: 戴金亮; 出资日期: 2046-06-29姓名: 连新钗; 出资日期: 2046-06-29
|
3 | 2019-01-18 | 出资方式备案 |
姓名: 刘成龙; 出资额: ***万; 出资形式: 货币姓名: 吴秀华; 出资额: ***万; 出资形式: 货币姓名: 连新钗; 出资额: ***万; 出资形式: 货币姓名: 陈建清; 出资额: ***万; 出资形式: 货币
|
姓名: 戴金亮; 出资额: ***万; 出资形式: 货币姓名: 连新钗; 出资额: ***万; 出资形式: 货币
|
4 | 2019-01-18 | 法定代表人变更 |
连新钗
|
戴金亮
|
5 | 2019-01-18 | 出资比例备案 |
姓名: 刘成龙; 出资额: ***万; 百分比: **%姓名: 吴秀华; 出资额: ***万; 百分比: **%姓名: 连新钗; 出资额: ***万; 百分比: **%姓名: 陈建清; 出资额: ***万; 百分比: **%
|
姓名: 戴金亮; 出资额: ***万; 百分比: **%姓名: 连新钗; 出资额: ***万; 百分比: **%
|
6 | 2019-01-18 | 章程备案 |
|
|
7 | 2019-01-18 | 高级管理人员备案 |
姓名: 刘成龙; 证件号码: ******************; 职位: 监事 [退出]姓名: 连新钗; 证件号码: ******************; 职位: 执行董事兼总经理
|
姓名: 戴金亮; 证件号码: ******************; 职位: 执行董事兼总经理 [新增]姓名: 连新钗; 证件号码: ******************; 职位: 监事
|
8 | 2019-01-18 | 企业联络人员、财务人员 |
原联络员姓名:连新钗;原联络员固定电话:***********;原联络员移动电话:*********** ;原联络员电子邮箱:;原联络员身份证件类型:中华人民共和国居民身份证;原联络人员证件号码:******************;原财务负责人姓名:连新钗;原财务负责人固定电话:;原财务负责人移动电话:;原财务负责人电子邮箱:;原财务负责人证件名称:中华人民共和国居民身份证;原财务负责人身份证件号码:******************
|
现联络员姓名:戴金亮;现联络员固定电话:***********;现联络员移动电话:*********** ;现联络员电子邮箱:;现联络员身份证件类型:中华人民共和国居民身份证;现联络人员证件号码:******************;现财务负责人姓名:戴金亮;现财务负责人固定电话:;现财务负责人移动电话:***********;现财务负责人电子邮箱:;现财务负责人证件名称:中华人民共和国居民身份证;现财务负责人身份证件号码:******************
|
9 | 2017-02-20 | 高级管理人员备案 |
姓名: 黄圣权; 证件名称: ; 证件号码: ******************; 性别: 男性; 职务: 监事 [退出]姓名: 连新钗; 证件名称: ; 证件号码: ******************; 性别: 男性; 职务: 执行董事兼总经理
|
姓名: 连新钗; 证件名称: ; 证件号码: ******************; 性别: 男性; 职务: 执行董事兼总经理姓名: 刘成龙; 证件名称: ; 证件号码: ******************; 性别: 男性; 职务: 监事 [新增]
|
10 | 2017-02-20 | 投资人(股权)变更 |
姓名: 刘成龙; 出资额: ***; 百分比: **%姓名: 黄圣权; 出资额: ***; 百分比: **% [退出]姓名: 连新钗; 出资额: ***; 百分比: **%
|
姓名: 陈建清; 出资额: ***; 百分比: **% [新增]姓名: 吴秀华; 出资额: ***; 百分比: **% [新增]姓名: 刘成龙; 出资额: ***; 百分比: **%姓名: 连新钗; 出资额: ***; 百分比: **%
|