序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 孙晓东 | 50% | 150万人民币 |
2 | 孙晓钦 | 50% | 150万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
孙晓东
|
|
2 |
孙晓钦
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2018-07-10 | 清算组成员备案 |
|
清算组成员: 孙晓东,孙晓钦;清算组组长: 孙晓东;地址: 瑞安市安阳街道马鞍山路29号;联系方式: *****
|
2 | 2016-12-01 | 换****统一社会信用代码执照 |
|
统一社会信用代码:9********219839
|
3 | 2011-06-24 | 法定代表人变更 |
|
孙晓东
|
4 | 2011-06-24 | 高级管理人员备案 |
|
姓名: 孙晓东; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 执行董事兼总经理姓名: 孙晓钦; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事
|
5 | 2011-06-24 | 组织机构变更 |
|
姓名: 孙晓东; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 执行董事兼总经理姓名: 孙晓钦; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事
|
6 | 2010-02-22 | 住所(营业场所、地址)变更 |
|
住所: 瑞安市塘下镇肇平垟中村 邮政编码: ****** 电话: ********住所所在行政区划:塘下镇
|
7 | 2009-12-09 | 法定代表人变更 |
|
孙晓钦
|
8 | 2009-12-09 | 高级管理人员备案 |
|
姓名: 孙晓东; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事姓名: 孙晓钦; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 执行董事兼总经理 [新增]
|
9 | 2009-12-09 | 一般经营项目变更 |
|
一般经营项目: 汽车零部件、摩托车配件、汽车装饰品制造、销售;货物进出口、技术进出口
|
10 | 2009-12-09 | 组织机构变更 |
|
姓名: 孙晓东; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事姓名: 孙晓钦; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 执行董事兼总经理 [新增]
|