序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 浙江瓯越交通建设有限公司 | 21% | 2100万人民币 |
2 | 温州中亮汽车饰件有限公司 | 10% | 1000万人民币 |
3 | 中精集团有限公司 | 10% | 1000万人民币 |
4 | 瑞安市贝路内燃机系统有限公司 | 7% | 700万人民币 |
5 | 赵小青 | 5% | 500万人民币 |
6 | 赵东武 | 5% | 500万人民币 |
7 | 胡陈翠 | 5% | 500万人民币 |
8 | 张碎南 | 5% | 500万人民币 |
9 | 张世华 | 4% | 400万人民币 |
10 | 张尚进 | 4% | 400万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
叶世友
|
|
2 |
张尚进
|
|
3 |
张世华
|
|
4 |
叶金如
|
|
5 |
戴金存
|
|
6 |
朱诗漫
|
|
7 |
王芳
|
|
8 |
张文清
|
序号
|
分支机构名称
|
负责人 | 成立日期 |
1 |
文成县广纳小额贷款股份有限公司黄坦服务站
|
叶世友 | 2016-07-11 |
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2016-05-11 | 换****统一社会信用代码执照 |
注册号:********80092
组织机构代码证:********X
|
统一社会信用代码:9********1417XU
|
2 | 2015-01-29 | 章程修正案备案 |
2012年3月10日章程
|
2013年8月6日章程
|
3 | 2015-01-29 | 高级管理人员备案 |
叶世友,潘益星,蔡秀燕,孙正世,徐启勋,张世华,张世华,张金林,曾步海,郑丹,徐建勇 [退出]
|
叶世友,张世华,张世华,叶金如,张尚进,戴金存,朱诗漫,王芳,张文清 [新增]
|
4 | 2013-02-07 | 高级管理人员备案 |
姓名: 蔡秀燕; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 监事姓名: 林金松; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事 [退出]姓名: 潘启云; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 经理 [退出]姓名: 潘益星; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事姓名: 孙正世; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事姓名: 徐建勇; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 执行监事姓名: 徐启勋; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事姓名: 曾步海; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事姓名: 张金林; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事姓名: 赵泽南; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事长 [退出]姓名: 郑丹; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事
|
姓名: 蔡秀燕; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 监事姓名: 潘益星; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事姓名: 孙正世; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事姓名: 徐建勇; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 执行监事姓名: 徐启勋; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事姓名: 叶世友; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事长 [新增]姓名: 曾步海; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事姓名: 张金林; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事姓名: 张世华; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事 [新增]姓名: 张世华; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 经理 [新增]姓名: 郑丹; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事
|
5 | 2013-02-07 | 组织机构变更 |
姓名: 蔡秀燕; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 监事姓名: 林金松; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事 [退出]姓名: 潘启云; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 经理 [退出]姓名: 潘益星; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事姓名: 孙正世; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事姓名: 徐建勇; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 执行监事姓名: 徐启勋; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事姓名: 曾步海; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事姓名: 张金林; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事姓名: 赵泽南; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事长 [退出]姓名: 郑丹; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事
|
姓名: 蔡秀燕; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 监事姓名: 潘益星; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事姓名: 孙正世; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事姓名: 徐建勇; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 执行监事姓名: 徐启勋; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事姓名: 叶世友; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事长 [新增]姓名: 曾步海; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事姓名: 张金林; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事姓名: 张世华; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事 [新增]姓名: 张世华; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 经理 [新增]姓名: 郑丹; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事
|
6 | 2013-02-07 | 法定代表人(负责人、董事长、首席代表)变更 |
赵泽南
|
叶世友
|