序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 李国华 | 81% | 1620万人民币 |
2 | 凃惠 | 19% | 380万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
李国华
|
|
2 |
凃惠
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2017-05-03 | 换****统一社会信用代码执照 |
注册号:*****组织机构代码证:145598437
|
统一社会信用代码:*****C
|
2 | 2013-11-29 | 住所(营业场所、地址)变更 |
住所: 瑞安市陶山镇金桥村(苗甫林场) 邮政编码: 325215 电话: 5477022住所所在行政区划:陶山镇
|
住所: 瑞安市陶山镇山下村 邮政编码: 325215 电话: 5477022住所所在行政区划:陶山镇
|
3 | 2013-01-05 | 一般经营项目变更 |
一般经营项目: 镁钛合金科技应用、高温合金科技应用、机械铸件、汽车配件制造、销售;金属材料销售;货物进出口、技术进出口
|
一般经营项目: 镁钛合金科技应用、高温合金科技应用、机械铸件、汽车配件、建筑机械制造、销售;金属材料销售;货物进出口、技术进出口
|
4 | 2012-09-14 | 高级管理人员备案 |
姓名: 李国华; 证件名称: ; 证件号码: ***************; 性别: 男性; 职务: 执行董事兼总经理姓名: 夏小杰; 证件名称: ; 证件号码: ******************; 性别: 男性; 职务: 监事 [退出]
|
姓名: 凃惠; 证件名称: ; 证件号码: ******************; 性别: 女性; 职务: 监事 [新增]姓名: 李国华; 证件名称: ; 证件号码: ***************; 性别: 男性; 职务: 执行董事兼总经理
|
5 | 2012-09-14 | 投资人(股权)变更 |
姓名: 夏小杰; 出资额: 380; 百分比: 19% [退出]姓名: 李国华; 出资额: 1620; 百分比: 81%
|
姓名: 凃惠; 出资额: 380; 百分比: 19% [新增]姓名: 李国华; 出资额: 1620; 百分比: 81%
|
6 | 2012-09-14 | 组织机构变更 |
姓名: 李国华; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 执行董事兼总经理姓名: 夏小杰; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事 [退出]
|
姓名: 凃惠; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 监事 [新增]姓名: 李国华; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 执行董事兼总经理
|
7 | 2011-06-29 | 高级管理人员备案 |
姓名: 李国华; 证件名称: ; 证件号码: ***************; 性别: 男性; 职务: 执行董事兼总经理姓名: 夏小杰; 证件名称: ; 证件号码: ******************; 性别: 男性; 职务: 监事姓名: 叶成春; 证件名称: ; 证件号码: ******************; 性别: 男性; 职务: 监事 [退出]
|
姓名: 李国华; 证件名称: ; 证件号码: ***************; 性别: 男性; 职务: 执行董事兼总经理姓名: 夏小杰; 证件名称: ; 证件号码: ******************; 性别: 男性; 职务: 监事
|
8 | 2011-06-29 | 组织机构变更 |
姓名: 李国华; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 执行董事兼总经理姓名: 夏小杰; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事姓名: 叶成春; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事 [退出]
|
姓名: 李国华; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 执行董事兼总经理姓名: 夏小杰; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事
|
9 | 2011-06-29 | 投资人(股权)变更 |
姓名: 夏小杰; 出资额: 380; 百分比: 19%姓名: 叶成春; 出资额: 380; 百分比: 19% [退出]姓名: 李国华; 出资额: 1240; 百分比: 62%
|
姓名: 夏小杰; 出资额: 380; 百分比: 19%姓名: 李国华; 出资额: 1620( + 30.64516% ); 百分比: 81%
|
10 | 2011-01-26 | 高级管理人员备案 |
姓名: 李国华; 证件名称: ; 证件号码: ***************; 性别: 男性; 职务: 董事长姓名: 夏小杰; 证件名称: ; 证件号码: ******************; 性别: 男性; 职务: 董事姓名: 叶成春; 证件名称: ; 证件号码: ******************; 性别: 男性; 职务: 董事
|
姓名: 李国华; 证件名称: ; 证件号码: ***************; 性别: 男性; 职务: 执行董事兼总经理姓名: 夏小杰; 证件名称: ; 证件号码: ******************; 性别: 男性; 职务: 监事姓名: 叶成春; 证件名称: ; 证件号码: ******************; 性别: 男性; 职务: 监事
|