序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 庄君国 | 51.04% | 520.608万人民币 |
2 | 王木哲 | 27.71% | 282.642万人民币 |
3 | 王良民 | 14.58% | 148.716万人民币 |
4 | 徐选觉 | 6.67% | 68.034万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
王良民
|
|
2 |
徐选觉
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2022-05-10 | 章程修正案备案 |
|
|
2 | 2022-05-10 | 经营范围变更 |
|
|
3 | 2022-05-10 | 高级管理人员备案 |
|
|
4 | 2022-01-18 | 经营范围变更 |
|
|
5 | 2021-03-26 | 联系电话变更 |
|
|
6 | 2021-03-26 | 住所变更 |
|
|
7 | 2018-03-14 | 企业联络人员、财务人员 |
|
|
8 | 2018-03-14 | 住所变更 |
|
|
9 | 2016-11-29 | 换****统一社会信用代码执照 |
|
|
10 | 2015-07-01 | 高级管理人员备案 |
|
|