序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2019-08-28 | 经营期限(营业期限)变更 |
营业期限至: 2019-07-26
|
营业期限至:
|
2 | 2019-08-28 | 负责人变更 |
熊晋 [退出]
|
肖慧 [新增]
|
3 | 2019-08-28 | 企业联络人员、财务人员 |
原联络员姓名:金玉声;原联络员固定电话:********;原联络员移动电话:*********** ;原联络员电子邮箱:;原联络员身份证件类型:;原联络人员证件号码:;原财务负责人姓名:郑沐;原财务负责人固定电话:********;原财务负责人移动电话:;原财务负责人电子邮箱:;原财务负责人证件名称:;原财务负责人身份证件号码:
|
现联络员姓名:金玉声;现联络员固定电话:********;现联络员移动电话:*********** ;现联络员电子邮箱:;现联络员身份证件类型:;现联络人员证件号码:******************;现财务负责人姓名:金玉声;现财务负责人固定电话:********;现财务负责人移动电话:***********;现财务负责人电子邮箱:;现财务负责人证件名称:;现财务负责人身份证件号码:******************
|
4 | 2016-05-19 | 换****统一社会信用代码执照 |
注册号:*****
组织机构代码证:598521467
|
统一社会信用代码:*****F
|
5 | 2013-09-12 | 一般经营项目变更 |
一般经营项目: 为公司联系业务
|
一般经营项目: 为所属公司联系招标代理、工程造价咨询、工程咨询业务。
|
6 | 2013-09-12 | 法定代表人(负责人、董事长、首席代表)变更 |
俞国明
|
熊晋
|