序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 吴德高 | 53.84616% | 35万人民币 |
2 | 张彩媚 | 15.38462% | 10万人民币 |
3 | 吴显丰 | 15.38462% | 10万人民币 |
4 | 吴显必 | 15.38462% | 10万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
吴显丰
|
|
2 |
吴显必
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2016-04-13 | 换****统一社会信用代码执照 |
注册号:********
组织机构代码证:********
|
统一社会信用代码:9********149959
|
2 | 2011-01-13 | 营业期限(有效期限、驻在期限)变更 |
营业期限: 2004-8-30 至 2010-12-31
|
营业期限: 2004-8-30 至 9999-9-9
|
3 | 2008-12-04 | 变更注册号 |
注册号: ********649
|
注册号: ********
|
4 | 2008-11-26 | 营业期限(有效期限、驻在期限)变更 |
营业期限: 2004-8-30 至 2008-6-30
|
营业期限: 2004-8-30 至 2010-12-31
|
5 | 2008-11-26 | 经营范围(业务范围)变更 |
经营范围: 对肉禽食品制作项目的投资(法律、行政法规禁止的项目除外;涉及许可经营的凭有效证件经营)行业代码: 9700
|
经营范围: 一般经营项目:对肉禽食品制作项目的投资(法律、行政法规禁止的项目除外;涉及许可经营的凭有效证件经营)行业代码: 7412
|
6 | 2006-11-17 | 营业期限(有效期限、驻在期限)变更 |
营业期限: 04-8-30 至 06-8-28
|
营业期限: 04-8-30 至 08-6-30
|
7 | 2005-04-05 | 法定代表人(负责人、董事长、首席代表)变更 |
吴德高
|
吴显丰
|
8 | 2005-04-05 | 法定代表人(负责人、董事长、首席代表)变更 |
姓名: 吴显丰;证件名称: ;证件号码: ********;性别: 男;职务: 监事
|
姓名: 吴显丰;证件名称: ;证件号码: ********;性别: 男;职务: 执行董事
|
9 | 2005-04-05 | 法定代表人(负责人、董事长、首席代表)变更 |
姓名: 吴德高;证件名称: ;证件号码: ********;性别: 男;职务: 执行董事
|
姓名: 吴显必;证件名称: ;证件号码: ********;性别: 男;职务: 监事
|
10 | 2005-04-05 | 经营范围(业务范围)变更 |
经营范围: 对肉禽食品制作项目的投资(国家专项审批项目及法律法规禁止的项目除外)**行业代码: 9900
|
经营范围: 对肉禽食品制作项目的投资(法律、行政法规禁止的项目除外;涉及许可经营的凭有效证件经营)**行业代码: 9900
|