序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 李晖 | 80% | 280万人民币 |
2 | 王晓红 | 20% | 70万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
李晖
|
|
2 |
王晓红
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2017-12-29 | 经营期限(营业期限)变更 |
营业期限至: 2019-04-27
|
营业期限至: 营业期限至: 长期
|
2 | 2016-11-18 | 换****统一社会信用代码执照 |
注册号:*****
组织机构代码证:712517569
|
统一社会信用代码:*****J
|
3 | 2009-02-11 | 住所(营业场所、地址)变更 |
住所: 温州经济技术开****区中片*号小区 邮政编码: ****** 电话: ********住所所在行政区划:温州市龙湾区
|
住所: 温州经济技术开****区富春江路***号 邮政编码: ****** 电话: ********住所所在行政区划:温州市龙湾区
|
4 | 2009-02-11 | 营业期限(有效期限、驻在期限)变更 |
营业期限: 1999-4-28 至 2009-4-28
|
营业期限: 1999-4-28 至 2019-4-27
|
5 | 2008-01-15 | 投资人(股权)变更 |
姓名: 李剑; 出资额: **; 百分比: **% [退出]姓名: 李晖; 出资额: ***; 百分比: **%
|
姓名: 王晓红; 出资额: **; 百分比: **% [新增]姓名: 李晖; 出资额: ***; 百分比: **%
|
6 | 2008-01-15 | 法定代表人(负责人、董事长、首席代表)变更 |
姓名: 李剑; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男; 职务: 监事姓名: 李晖; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男; 职务: 执行董事兼总经理
|
姓名: 李晖; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男; 职务: 执行董事兼总经理姓名: 王晓红; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女; 职务: 监事
|
7 | 2007-07-18 | 变更注册号 |
注册号: *****69
|
注册号: *****
|
8 | 2007-07-18 | 名称变更 |
温州泰和陶瓷有限公司
|
温州泰和建材有限公司
|
9 | 2007-01-16 | 投资人(股权)变更 |
姓名: 周少华; 出资额: **; 百分比: **% [退出]姓名: 胡建顺; 出资额: ***; 百分比: **% [退出]
|
姓名: 李剑; 出资额: **; 百分比: **% [新增]姓名: 李晖; 出资额: ***; 百分比: **% [新增]
|
10 | 2007-01-16 | 高级管理人员备案 |
胡建顺,周少华,胡建顺
|
李晖、李剑
|