序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 陈余羊 | 50% | 50.0万人民币 |
2 | 李娜娜 | 30% | 30.0万人民币 |
3 | 王高杰 | 20% | 20.0万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
王高杰
|
|
2 |
陈余羊
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2017-05-02 | 企业联络人员、财务人员 |
原联络员姓名:陈计明;原联络员固定电话:********;原联络员移动电话:******** ;原联络员电子邮箱:;原联络员身份证件类型:中华人民共和国居民身份证;原联络人员证件号码:********;原财务负责人姓名:陈计明;原财务负责人固定电话:********;原财务负责人移动电话:********;原财务负责人电子邮箱:;原财务负责人证件名称:中华人民共和国居民身份证;原财务负责人身份证件号码:********
|
现联络员姓名:王高杰;现联络员固定电话:********;现联络员移动电话:******** ;现联络员电子邮箱:;现联络员身份证件类型:中华人民共和国居民身份证;现联络人员证件号码:********;现财务负责人姓名:王高杰;现财务负责人固定电话:********;现财务负责人移动电话:********;现财务负责人电子邮箱:;现财务负责人证件名称:中华人民共和国居民身份证;现财务负责人身份证件号码:********
|
2 | 2017-05-02 | 高级管理人员备案 |
姓名: 陈余羊; 证件号码: ********; 职位: 监事姓名: 陈计明; 证件号码: ********; 职位: 经理 [退出]姓名: 陈计明; 证件号码: ********; 职位: 执行董事 [退出]
|
姓名: 王高杰; 证件号码: ********; 职位: 执行董事兼总经理 [新增]姓名: 陈余羊; 证件号码: ********; 职位: 监事
|
3 | 2017-05-02 | 投资人(股权)备案 |
姓名: 刘振伟; 出资额: **万; 百分比: **% [退出]姓名: 陈余羊; 出资额: **万; 百分比: **%姓名: 陈计明; 出资额: **万; 百分比: **% [退出]
|
姓名: 王高杰; 出资额: **万; 百分比: **% [新增]姓名: 李娜娜; 出资额: **万; 百分比: **% [新增]姓名: 陈余羊; 出资额: **万; 百分比: **%
|
4 | 2017-05-02 | 法定代表人(负责人、董事长、首席代表)变更 |
陈计明
|
王高杰
|
5 | 2016-03-30 | 换****统一社会信用代码执照 |
注册号:********42724
组织机构代码证:********
|
统一社会信用代码:9********197397
|
6 | 2016-03-30 | 名称变更 |
温州奔跃成套柜架有限公司
|
温州科肯成套柜架有限公司
|
7 | 2016-03-30 | 营业期限(有效期限、驻在期限)变更 |
营业期限: 2012-8-27 至 2022-8-26
|
营业期限: 2012-8-27 至 9999-9-9
|
8 | 2015-08-17 | 高级管理人员备案 |
姓名: 陈余羊; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事姓名: 郑宇; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 执行董事 [退出]姓名: 郑宇; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 经理 [退出]
|
姓名: 陈计明; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 执行董事 [新增]姓名: 陈计明; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 经理 [新增]姓名: 陈余羊; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事
|
9 | 2015-08-17 | 投资人(股权)备案 |
姓名: 陈余羊; 出资额: **; 百分比: **%姓名: 刘振伟; 出资额: **; 百分比: **%姓名: 郑宇; 出资额: **; 百分比: **% [退出]
|
姓名: 陈余羊; 出资额: **; 百分比: **%姓名: 刘振伟; 出资额: **; 百分比: **%姓名: 陈计明; 出资额: **; 百分比: **% [新增]
|
10 | 2015-08-17 | 组织机构变更 |
姓名: 陈余羊; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事姓名: 郑宇; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 执行董事 [退出]姓名: 郑宇; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 经理 [退出]
|
姓名: 陈计明; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 执行董事 [新增]姓名: 陈计明; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 经理 [新增]姓名: 陈余羊; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事
|