序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 浙江埃克盛房地产有限公司 | 98% | 4900.0万人民币 |
2 | 胡来红 | 2% | 100.0万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
胡成显
|
|
2 |
胡来红
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2021-06-30 | 经营期限(营业期限)变更 |
营业期限至: 2021-07-20
|
营业期限至: 营业期限至: 长期
|
2 | 2021-06-30 | 章程修正案备案 |
|
|
3 | 2020-06-16 | 名称变更 |
乐清绿城置业****展有限公司
|
乐清绿盛置业****展有限公司
|
4 | 2020-06-16 | 投资人(股权)备案 |
企业名称: 杭州君尔投资管理有限公司; 出资额: ****万; 百分比: **%; [退出]企业名称: 绿城置业****展有限公司; 出资额: **万; 百分比: *%; [退出]姓名: 胡来红; 出资额: **万; 百分比: *%;
|
企业名称: 浙江埃克盛房地产有限公司; 出资额: ****万; 百分比: **%; [新增]姓名: 胡来红; 出资额: ***万; 百分比: *%;
|
5 | 2019-04-19 | 投资人(股权)备案 |
企业名称: 杭州君尔投资管理有限公司; 出资额: ****万; 百分比: **%企业名称: 乐清市凤凰投资有限公司; 出资额: **万; 百分比: *% [退出]企业名称: 绿城置业****展有限公司; 出资额: **万; 百分比: *%
|
企业名称: 杭州君尔投资管理有限公司; 出资额: ****万; 百分比: **%企业名称: 绿城置业****展有限公司; 出资额: **万; 百分比: *%姓名: 胡来红; 出资额: **万; 百分比: *% [新增]
|
6 | 2018-01-25 | 高级管理人员备案 |
姓名: 张宝昌; 证件号码: ******************; 职位: 董事 [退出]姓名: 张欢; 证件号码: ******************; 职位: 董事 [退出]姓名: 李少华; 证件号码: ******************; 职位: 董事 [退出]姓名: 胡成显; 证件号码: ******************; 职位: 董事长兼总经理姓名: 胡来红; 证件号码: ******************; 职位: 监事姓名: 项福; 证件号码: ******************; 职位: 董事 [退出]
|
姓名: 胡成显; 证件号码: ******************; 职位: 总经理姓名: 胡成显; 证件号码: ******************; 职位: 执行董事姓名: 胡来红; 证件号码: ******************; 职位: 监事
|
7 | 2016-04-19 | 换****统一社会信用代码执照 |
注册号:***** 组织机构代码证:579332396
|
统一社会信用代码:*****M
|
8 | 2015-05-26 | 高级管理人员备案 |
姓名: 高文枢; 证件名称: ; 证件号码: ******************; 性别: 男性; 职务: 董事 [退出]姓名: 何国银; 证件名称: ; 证件号码: ******************; 性别: 男性; 职务: 监事 [退出]姓名: 胡成显; 证件名称: ; 证件号码: ******************; 性别: 男性; 职务: 监事姓名: 胡来红; 证件名称: ; 证件号码: ******************; 性别: 女性; 职务: 董事长姓名: 林飞; 证件名称: ; 证件号码: ******************; 性别: 男性; 职务: 监事 [退出]姓名: 刘小军; 证件名称: ; 证件号码: ******************; 性别: 男性; 职务: 董事 [退出]姓名: 刘正瑜; 证件名称: ; 证件号码: ******************; 性别: 男性; 职务: 监事 [退出]姓名: 叶旭强; 证件名称: ; 证件号码: ******************; 性别: 男性; 职务: 董事 [退出]姓名: 应红群; 证件名称: ; 证件号码: ******************; 性别: 男性; 职务: 副董事长 [退出]姓名: 赵力敏; 证件名称: ; 证件号码: ******************; 性别: 男性; 职务: 监事 [退出]姓名: 赵战兵; 证件名称: ; 证件号码: ******************; 性别: 男性; 职务: 董事 [退出]姓名: 郑利彬; 证件名称: ; 证件号码: ******************; 性别: 男性; 职务: 董事 [退出]姓名: 周锦虹; 证件名称: ; 证件号码: ******************; 性别: 男性; 职务: 董事兼总经理 [退出]
|
姓名: 胡成显; 证件名称: ; 证件号码: ******************; 性别: 男性; 职务: 董事长兼总经理姓名: 胡来红; 证件名称: ; 证件号码: ******************; 性别: 女性; 职务: 监事姓名: 李少华; 证件名称: ; 证件号码: ******************; 性别: 女性; 职务: 董事 [新增]姓名: 项福; 证件名称: ; 证件号码: ******************; 性别: 男性; 职务: 董事 [新增]姓名: 张宝昌; 证件名称: ; 证件号码: ******************; 性别: 男性; 职务: 董事 [新增]姓名: 张欢; 证件名称: ; 证件号码: ******************; 性别: 男性; 职务: 董事 [新增]
|
9 | 2015-05-26 | 投资人(股权)备案 |
企业名称: 乐清市凤凰投资有限公司; 出资额: **; 百分比: *%; 法人性质: 企业法人企业名称: 绿城置业****展有限公司; 出资额: **; 百分比: *%; 法人性质: 企业法人企业名称: 中信信托有限责任公司; 出资额: ****; 百分比: **%; 法人性质: 企业法人 [退出]
|
企业名称: 乐清市凤凰投资有限公司; 出资额: **; 百分比: *%; 法人性质: 企业法人企业名称: 绿城置业****展有限公司; 出资额: **; 百分比: *%; 法人性质: 企业法人企业名称: 杭州君尔投资管理有限公司; 出资额: ****; 百分比: **%; 法人性质: 企业法人 [新增]
|
10 | 2015-05-26 | 法定代表人变更 |
周锦虹
|
胡成显
|