序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2020-12-11 | 负责人变更 |
陶丽春 [退出]
|
胡放 [新增]
|
2 | 2018-06-14 | 负责人变更 |
孟健浦 [退出]
|
陶丽春 [新增]
|
3 | 2018-06-14 | 法定代表人变更 |
孟健浦
|
陶丽春
|
4 | 2016-04-14 | 换****统一社会信用代码执照 |
注册号:*****
组织机构代码证:73920276X
|
统一社会信用代码:*****6XC
|
5 | 2015-03-31 | 负责人变更 |
陶丽春 [退出]
|
孟健浦 [新增]
|
6 | 2015-03-31 | 法定代表人(负责人、董事长、首席代表)变更 |
陶丽春
|
孟健浦
|
7 | 2013-04-01 | 名称变更 |
中国农业银行股份有限公司温州大士门分理处
|
中国农业银行股份有限公司温州松台支行
|
8 | 2012-05-14 | 负责人变更 |
汪斌珍
|
陶丽春
|
9 | 2012-05-14 | 企业类型变更 |
股份有限公司分公司(非上市、国有控股)
|
股份有限公司分公司(上市、国有控股)
|
10 | 2012-05-14 | 法定代表人(负责人、董事长、首席代表)变更 |
汪斌珍
|
陶丽春
|