序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2022-02-14 | 负责人变更 |
林婉如 [退出]
|
林曦 [新增]
|
2 | 2019-05-23 | 负责人变更 |
赵一翔 [退出]
|
林婉如 [新增]
|
3 | 2018-07-13 | 负责人变更 |
陈源 [退出]
|
赵一翔 [新增]
|
4 | 2018-07-13 | 企业联络人员、财务人员 |
原联络员姓名:舒旭光;原联络员固定电话:********;原联络员移动电话:*********** ;原联络员电子邮箱:;原联络员身份证件类型:;原联络人员证件号码:******************;原财务负责人姓名:林蓓蓓;原财务负责人固定电话:********;原财务负责人移动电话:;原财务负责人电子邮箱:;原财务负责人证件名称:;原财务负责人身份证件号码:
|
现联络员姓名:舒旭光;现联络员固定电话:********;现联络员移动电话:*********** ;现联络员电子邮箱:;现联络员身份证件类型:;现联络人员证件号码:******************;现财务负责人姓名:傅小娇;现财务负责人固定电话:********;现财务负责人移动电话:***********;现财务负责人电子邮箱:;现财务负责人证件名称:;现财务负责人身份证件号码:******************
|
5 | 2018-07-13 | 法定代表人变更 |
陈源
|
赵一翔
|
6 | 2016-05-31 | 换****统一社会信用代码执照 |
注册号:*****
组织机构代码证:730329780
|
统一社会信用代码:*****H
|
7 | 2015-08-26 | 负责人变更 |
池洁 [退出]
|
陈源 [新增]
|
8 | 2015-08-26 | 法定代表人(负责人、董事长、首席代表)变更 |
池洁
|
陈源
|
9 | 2014-01-28 | 法定代表人(负责人、董事长、首席代表)变更 |
周宁
|
池洁
|
10 | 2012-05-04 | 企业类型变更 |
有限责任公司分公司(国有控股)
|
股份有限公司分公司(上市、国有控股)
|