序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2021-11-11 | 企业联络人员、财务人员 |
原联络员姓名:李挺;原联络员固定电话:********;原联络员移动电话:*********** ;原联络员电子邮箱:;原联络员身份证件类型:;原联络人员证件号码:******************;原财务负责人姓名:杨呜辉;原财务负责人固定电话:;原财务负责人移动电话:***********;原财务负责人电子邮箱:;原财务负责人证件名称:;原财务负责人身份证件号码:******************
|
现联络员姓名:王秀学;现联络员固定电话:********;现联络员移动电话:*********** ;现联络员电子邮箱:;现联络员身份证件类型:;现联络人员证件号码:******************;现财务负责人姓名:杨呜辉;现财务负责人固定电话:;现财务负责人移动电话:***********;现财务负责人电子邮箱:;现财务负责人证件名称:;现财务负责人身份证件号码:******************
|
2 | 2021-11-11 | 负责人变更 |
陈启跑 [退出]
|
于湘玉 [新增]
|
3 | 2020-12-10 | 营业场所变更 |
浙江省乐清市虹桥镇合兴西路*号A幢*楼***室(天星电子有限公司内)
|
浙江省乐清市虹桥镇幸福东路*-**号*层
|
4 | 2020-12-10 | 负责人变更 |
余礼客 [退出]
|
陈启跑 [新增]
|
5 | 2019-08-23 | 负责人变更 |
陈荣生 [退出]
|
余礼客 [新增]
|
6 | 2019-01-21 | 负责人变更 |
黄建冬 [退出]
|
陈荣生 [新增]
|
7 | 2018-04-04 | 企业联络人员、财务人员 |
原联络员姓名:李挺;原联络员固定电话:********;原联络员移动电话:*********** ;原联络员电子邮箱:;原联络员身份证件类型:;原联络人员证件号码:******************;原财务负责人姓名:任丽;原财务负责人固定电话:********;原财务负责人移动电话:***********;原财务负责人电子邮箱:;原财务负责人证件名称:;原财务负责人身份证件号码:******************
|
现联络员姓名:李挺;现联络员固定电话:********;现联络员移动电话:*********** ;现联络员电子邮箱:;现联络员身份证件类型:;现联络人员证件号码:******************;现财务负责人姓名:杨呜辉;现财务负责人固定电话:;现财务负责人移动电话:***********;现财务负责人电子邮箱:;现财务负责人证件名称:;现财务负责人身份证件号码:******************
|
8 | 2018-04-04 | 负责人变更 |
叶天戈 [退出]
|
黄建冬 [新增]
|
9 | 2017-09-22 | 法定代表人变更 |
孙加美
|
叶天戈
|
10 | 2017-09-22 | 企业联络人员、财务人员 |
原联络员姓名:孙加美;原联络员固定电话:**************;原联络员移动电话:******** ;原联络员电子邮箱:;原联络员身份证件类型:;原联络人员证件号码:;原财务负责人姓名:任丽;原财务负责人固定电话:********;原财务负责人移动电话:;原财务负责人电子邮箱:;原财务负责人证件名称:;原财务负责人身份证件号码:
|
现联络员姓名:李挺;现联络员固定电话:********;现联络员移动电话:******** ;现联络员电子邮箱:;现联络员身份证件类型:;现联络人员证件号码:********;现财务负责人姓名:任丽;现财务负责人固定电话:********;现财务负责人移动电话:********;现财务负责人电子邮箱:;现财务负责人证件名称:;现财务负责人身份证件号码:********
|