序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2019-10-14 | 负责人变更 |
余建荣 [退出]
|
马海丹 [新增]
|
2 | 2017-10-26 | 负责人变更 |
孙增增 [退出]
|
余建荣 [新增]
|
3 | 2017-10-26 | 法定代表人变更 |
孙增增
|
余建荣
|
4 | 2016-04-14 | 换****统一社会信用代码执照 |
注册号:*****
组织机构代码证:739908404
|
统一社会信用代码:*****5
|
5 | 2014-11-28 | 负责人变更 |
杜佳节 [退出]
|
孙增增 [新增]
|
6 | 2014-11-28 | 法定代表人变更 |
杜佳节
|
孙增增
|
7 | 2012-12-27 | 负责人变更 |
孙增增 [退出]
|
杜佳节 [新增]
|
8 | 2012-12-27 | 法定代表人(负责人、董事长、首席代表)变更 |
孙增增
|
杜佳节
|
9 | 2012-12-27 | 许可经营项目变更 |
许可经营项目: 经营金融业务(具体业务详见银行业监督管理部门批准文件);保险兼业代理(〈详见保险兼业代理许可证〉〈许可证有效期至2014年4月20日〉)。
|
许可经营项目: 经营金融业务(具体业务详见银行业监督管理部门批准文件)。
|
10 | 2011-11-01 | 负责人变更 |
李莉 [退出]
|
孙增增 [新增]
|