序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2021-08-11 | 负责人变更 |
周联约 [退出]
|
杨鑫 [新增]
|
2 | 2017-05-08 | 负责人变更 |
朱建华 [退出]
|
周联约 [新增]
|
3 | 2017-05-08 | 法定代表人(负责人、董事长、首席代表)变更 |
朱建华
|
周联约
|
4 | 2016-04-14 | 换****统一社会信用代码执照 |
注册号:*****
组织机构代码证:712517446
|
统一社会信用代码:*****6
|
5 | 2014-04-22 | 负责人变更 |
金安 [退出]
|
朱建华 [新增]
|
6 | 2014-04-22 | 法定代表人变更 |
金安
|
朱建华
|
7 | 2013-04-02 | 许可经营项目变更 |
许可经营项目: 经营金融业务(具体以银行业监督管理部门批准文件所列为准);保险兼业代理(代理险种详见《保险兼业代理业务许可证》,有效期至2012年9月28日止)。
|
许可经营项目: 经营金融业务(具体以银行业监督管理部门批准文件所列为准);保险兼业代理(代理险种详见《保险兼业代理业务许可证》,在许可证有效期内经营)。
|
8 | 2010-01-13 | 企业类型变更 |
全民所有制分支机构(非法人)
|
股份有限公司分公司(非上市、国有控股)
|
9 | 2010-01-13 | 许可经营项目变更 |
许可经营项目:
|
许可经营项目: 经营金融业务(具体以银行业监督管理部门批准文件所列为准);保险兼业代理(代理险种详见《保险兼业代理业务许可证》,有效期至2012年9月28日止)。
|
10 | 2010-01-13 | 一般经营项目变更 |
一般经营项目: 经营金融业务(具体以银行业监督管理部门批准文件所列为准);保险兼业代理(代理险种详见《保险兼业代理业务许可证》,有效期至2009年9月28日止)。
|
一般经营项目:
|