序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2022-04-07 | 财务负责人 |
原财务负责人姓名:郑进静;原财务负责人固定电话:65475886;原财务负责人移动电话:*****;原财务负责人电子邮箱:*****;原财务负责人证件名称:中华人民共和国居民身份证;原财务负责人身份证件号码:*****3
|
现财务负责人姓名:张理博;现财务负责人固定电话:89522547;现财务负责人移动电话:*****;现财务负责人电子邮箱:;现财务负责人证件名称:中华人民共和国居民身份证;现财务负责人身份证件号码:*****7
|
2 | 2022-04-07 | 联络员备案 |
原联络员姓名:龚李雨;原联络员固定电话:65475187;原联络员移动电话:***** ;原联络员电子邮箱:*****;原联络员身份证件类型:中华人民共和国居民身份证;原联络人员证件号码:*****0
|
现联络员姓名:张理博;现联络员固定电话:89522547;现联络员移动电话:***** ;现联络员电子邮箱:;现联络员身份证件类型:中华人民共和国居民身份证;现联络人员证件号码:*****7
|
3 | 2022-04-07 | 负责人变更 |
郑光辉 [退出]
|
张理博 [新增]
|
4 | 2019-05-22 | 上级企业变更 |
企业名称: 中国农业银行股份有限公司; 注册号: *****
|
企业名称: 中国农业银行股份有限公司; 注册号: *****
|
5 | 2019-05-22 | 负责人变更 |
曾健 [退出]
|
郑光辉 [新增]
|
6 | 2016-04-27 | 负责人变更 |
潘建武 [退出]
|
曾健 [新增]
|
7 | 2016-04-27 | 换****统一社会信用代码执照 |
注册号:*****
组织机构代码证:768694548
|
统一社会信用代码:*****N
|
8 | 2016-04-27 | 法定代表人(负责人、董事长、首席代表)变更 |
潘建武
|
曾健
|
9 | 2014-02-13 | 法定代表人(负责人、董事长、首席代表)变更 |
曾健
|
潘建武
|
10 | 2014-02-13 | 企业类型变更 |
其他股份有限公司分公司(非上市)
|
股份有限公司分公司(上市、国有控股)
|